Entreprise : CABINET MEDICAL DE STE TULLE - SIREN 324 831 841
Identité
Dénomination
CABINET MEDICAL DE STE TULLE
SIREN (siège)
324 831 841
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1982
Début d’activité
08/07/1982
Date de fin de la personne morale
07/07/2072
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
AV DE LA REPUBLIQUE 04220 SAINTE-TULLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE DE SANTE M.BONNET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERBEL ANA , ADELE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
FALCONNET LISA , LAURENCE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1994
Commune de résidence
Pierrevert
Nom, Prénom(s)
RANVIER MARJOLAINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Pierrevert
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/07/1982
Siret
32483184100022
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Autres Activités
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Adresse
AV DE LA REPUBLIQUE
04220 , SAINTE-TULLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE DE SANTE M.BONNET
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/06/1982
Siret
32483184100014
Code APE
748K
Adresse
35 RUE ROBERT LEJEUNE
04220 , SAINTE-TULLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
283
Date d'ajout
30/01/2009
Description
Changement de dénomination à compter du 31/12/2008 Ancienne : CABINET DE MEDECINE GENERALE DES DOCTEURS DEAUX POHER METZLER Nouvelle : CABINET DE MEDECINE GENERALE DES DOCTEURS DEAUX - METZLER - SIEGEL Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2008 : Nouveau : HUDELOT Hélène, Associé Société Civile Nouveau : MEYLAN Magali, Associé Société Civile Modifié : DEAUX Jean, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
711
Date d'ajout
22/06/2006
Description
Changement de dénomination à compter du 20/05/2003 Ancienne : Cabinet de médecine générale des docteurs Deaux Poher et Detrait Nouvelle : Cabinet de médecine générale des docteurs Deaux Poher Detrait Metzler Transfert du siège social à compter du 20/05/2003 : Ancienne adresse : 35 rue Robert Lejeune - Sainte-Tulle 04220 Sainte-Tulle Nouvelle adresse : Avenue de la République - centre de Sante Marius Bonnet 04220 Ste Tulle
Numéro d'observation
712
Date d'ajout
22/06/2006
Description
Changement de dénomination à compter du 19/05/2006 Ancienne : Cabinet de médecine générale des docteurs Deaux Poher Detrait Metzler Nouvelle : Cabinet de médecine générale des docteurs Deaux Poher Metzler
Numéro d'observation
709
Date d'ajout
22/06/2006
Description
Changement de dénomination à compter du 25/06/1991 Ancienne : Deaux et Poher Nouvelle : Deaux Poher et Detrait
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Société civile de moyens
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).