Entreprise : SARL FRILANG - SIREN 324 816 396
Identité
Dénomination
SARL FRILANG
SIREN (siège)
324 816 396
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1982
Début d’activité
03/06/1982
Date de fin de la personne morale
31/05/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
CREATION, EXPLOITATION DANS LES DOM TOM DE TOUS HOTELS MAISONS, MEUBLES, RESTAURANTS ET DE TOUS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU SECTEUR DE L'HOTELLE- RIE
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
OYSTER POND 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 509
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANGE OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/06/1982
Siret
32481639600018
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
CREATION, EXPLOITATION DANS LES DOM TOM DE TOUS HOTELS MAISONS, MEUBLES, RESTAURANTS ET DE TOUS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU SECTEUR DE L'HOTELLE- RIE
Adresse
OYSTER POND
97150 , Saint-Martin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 509
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2307
Date d'ajout
23/11/1992
Description
Mise en harmonie avec la loi du 24.07.66 et décret du 23.03.67CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 03.10.92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
907
Date d'ajout
27/04/1992
Description
Réduction du capitalLE CAPITAL SOCIAL EST RAMENE A 100.000 FRANCS (ANCIENNEMENT A 1.293.000 FRANCS) A COMPTER DU 31/12/91
Numéro d'observation
495
Date d'ajout
05/02/1991
Description
Cession de partsCESSION DE PARTS SOCIALES PAR M. & MME VANIA LANGE AU PROFIT DE M. OLIVIER LANGE. DEMISSION DE M. VANIA FRANCOIS GUSTAVE LANGE EN SA QUALITE DE CO-GERANT - A COMPTER DU 21/12/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE MONSIEUR VANIA LANGE ET MONSIEUR FRIEDMANN MICHEL EN DATE DU 15.11.82 - DEPOT D'ACTES DE CESSION DE PART SOCIALE PAR MR. OLIVIER LANGE A MR. PIERRE BIGIAOUI (SOIT LA PART NÈ12.930) DEPOT DE COMPTES ANNUELS : EXERCICES 1988, 1989, 1990, 1991 ENREGISTRES LE 23.09.92 DEPOT DE COMPTES ANNUELS, EXERCICE CLOS LE 31.12.92, ENREGISTRE LE 22.12.93 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR STATUTS DU 29/04/1982 SUITE A LA MISE A JOUR DU 01/01/2002 DE LA CONVERSION EN EUROS ENREGISTRES AU GREFFE LE 10/06/2002Par ordonnance en date du 5 octobre 2010, Maître Alain MIROITE a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SARL FRILANG, pour une durée de 6 mois.Par ordonnance en date du 8 janvier 2013, le président du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE a désigné la selarl SEGARD-CARBONI en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SARL FRILANG en remplacement de Maître Alain MIROITE, pour une durée de 12 mois.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).