Entreprise : GFA DOMAINE BEL AIR - SIREN 324 805 464
Identité
Dénomination
GFA DOMAINE BEL AIR
SIREN (siège)
324 805 464
Date d'immatriculation au RNE
25/06/1982
Début d’activité
01/02/1982
Date de fin de la personne morale
24/06/2050
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
La propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
305202.93 EUR
Adresse du siège
DOM BEL AIR 84150 VIOLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER GERALDINE
Nom d'usage
GRANDJEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Violès
Nom, Prénom(s)
BOYER JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Courthézon
Nom, Prénom(s)
BOYER BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Hussigny-Godbrange
Nom, Prénom(s)
POTIER ANNETTE
Nom d'usage
BOYER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Violès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1982
Siret
32480546400017
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
La propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
670 DOM BEL AIR
84150 , VIOLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE BEL AIR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
399
Date d'ajout
05/02/2003
Description
Ancien gérant : Boyer rêne nouveau : Boyer Gérald à compter du 01 décembre 2002 prorogation de la durée de 50 ans à compter du 25 juin 2000 journal : Vaucluse hebdo du 24 janvier 2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).