Entreprise : ETABLISSEMENTS VILA - SIREN 324 787 365
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS VILA
SIREN (siège)
324 787 365
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1982
Date de fin de la personne morale
31/08/2081
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
954 RTE DE MONTPELLIER 34200 SETE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRILLO CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
TOULON
Nom, Prénom(s)
MIGNANO PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
TOULON
Nom, Prénom(s)
BRUN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
GRILLO JEAN-LEONARD
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
TOULON
Dénomination
FIDULOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LYON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1982
Siret
32478736500018
Origine du fonds
Achat
Activité principale
FABRICATION ACHAT VENTE DE BOISSONS GAZEUSES ET SIROPS, VENTE DE BIERE EAUX MINERALES, BOISSONS LACTEES, JUS DE FRUITS, REPRESENTATION DE CES BOISSONS , VENTE D'ACIDE CARBONIQUE
Adresse
954 RTE DE MONTPELLIER
34200 , SETE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2145
Date d'ajout
19/10/1993
Description
FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE POUR UN AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUC TION A LA SOCIETE SORHODIS A COMPTER DU 01.10.93
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1884
Date d'ajout
20/09/1993
Description
ANCIEN ADMINISTRATEUR : MR DI COSTANZO JEAN-FRANCOIS NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR MIGNANO PATRICK A COMPTER DU 19.07.93
Numéro d'observation
1883
Date d'ajout
20/09/1993
Description
DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL PORTEE DU 31/12 DE CHAQUE ANNEE AU 30/09 ANCIEN ADMINISTRATEUR : MR MARTINEZ JEAN CLAUDE NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR GRILLO CHRISTOPHE A COMPTER DU 30.06.93
Numéro d'observation
1145
Date d'ajout
08/06/1993
Description
ANCIEN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL : MME VILA MARIE-ANTOINETTE NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL : MR GRILLO JEAN-LEONARD ANCIEN ADMINISTRATEUR : MR BEGUIN PIERRE-YVES ET MR NEHLIG ALFRED NOUVEAU ADMINISTRATEUR : MR MARTINEZ JEAN-CLAUDE ET MR DI COSTANZO JEAN- FRANCOIS CHANGEMENT D'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL DECIDE PAR LA MAIRIE : ANCIENNE ADRESSE : 1476 ROUTE DE MONTPELLIER - 34200 SETE NOUVELLE ADRESSE : 954 ROUTE DE MONTPELLIER - 34200 SETE A COMPTER DU : 01.03.93
Numéro d'observation
683
Date d'ajout
06/04/1993
Description
FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR SETE DISTRIBUTION PAR SUITE DE LA VENTE DU FONDS AUX ETS JOSEPH VILA A COMPTER DU : 01.03.93
Numéro d'observation
2282
Date d'ajout
23/12/1991
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 31.10.91
Numéro d'observation
1162
Date d'ajout
03/08/1987
Description
SUIVANT PV DU CA DU 25.6.87, LE CAPITAL EST ENTIEREMENT LIBERE A COMPTER DU 25/06/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).