Entreprise : SCI MONTPLAISIR - SIREN 324 787 084
Identité
Dénomination
SCI MONTPLAISIR
SIREN (siège)
324 787 084
Date d'immatriculation au RNE
23/06/1982
Début d’activité
15/06/1982
Date de fin de la personne morale
22/06/2032
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, construction, mise en valeur, administration et exploitation par bail ou autrement de tous immeubles a usage industriel commercial ou d'habitation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
31709.4 EUR
Adresse du siège
MON PLAISIR 30240 LE GRAU DU ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FALCONE SAUVEUR , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Le Grau-du-Roi
Nom, Prénom(s)
FALCONE MARIE-CHRISTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Le Grau-du-Roi
Nom, Prénom(s)
FALCONE ALINE , ELISABETH
Nom d'usage
TURQUAY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Saint-Laurent-d'Aigouze
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/1982
Siret
32478708400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction, mise en valeur, administration et exploitation par bail ou autrement de tous immeubles a usage industriel commercial ou d'habitation
Autres Activités
Acquisition, construction, mise en valeur, administration et exploitation par bail ou autrement de tous immeubles a usage industriel commercial ou d'habitation
Adresse
MON PLAISIR
30240 , LE GRAU DU ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/015348
Date d'ajout
21/04/2021
Description
Modification relative aux dirigeants : PERNICE Louise nom d'usage : FALCONE Louise n'est plus gérant FALCONE Marie-Christine nom d'usage : FALCONE Marie-Christine devient gérant FALCONE Aline Elisabeth nom d'usage : TURQUAY Aline devient gérant FALCONE Sauveur Jean nom d'usage : FALCONE Sauveur devient gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/015348
Date d'ajout
21/04/2021
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame FALCONE Marie-Christine Ancienne Adresse : 74 TRAVERSE CHEVALIER LE CLOS DES CHEVALIERS - BT BA 13010 MARSEILLE Nouvelle Adresse : 31 Impasse des Anémones 30240 LE GRAU-DU-ROI
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).