Entreprise : C ET M - SIREN 324 729 714
Identité
Dénomination
C ET M
SIREN (siège)
324 729 714
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1982
Début d’activité
01/06/1982
Date de fin de la personne morale
15/06/2072
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
ACHAT VENTE FABRICATION COMMERCIALISATION DE TOUS PRODUITS ET SERVICES LA REPRESENTATION A LA VENTE DE TOUS PRODUITS ET SERVICES ACTIVITE DE CONSEIL EN COMMUNICATION, ACHAT VENTE EXPLOITATION SOUS TOUTES FORMES DE SUPPORTS PUBLICIATAIRE DIVERS, REGLE PUBLICITAIRE ET EDITION EN GENERAL ETC..
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
15300 EUR
Adresse du siège
16 RUE DE VERDUN 30900 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BUREAUX DU PRESIDENT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Lédenon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1982
Siret
32472971400034
Nom commercial
GROUPE DIFFERENCE
Enseigne
C ET M
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACHAT VENTE FABRICATION COMMERCIALISATION DE TOUS PRODUITS ET SERVICES LA REPRESENTATION A LA VENTE DE TOUS PRODUITS ET SERVICES ACTIVITE DE CONSEIL EN COMMUNICATION, ACHAT,VENTE,EXPLOITALTION SOUS TTES FORMES DE SUPPORTS PUBLICITAIRES, REGLE PUBLICITAIRE ET EDITION EN GENERAL ETC..
Adresse
16 RUE 16 Rue de Verdun
30900 , Nîmes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Les bureaux du président
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
32472971400026
Enseigne
GROUPE DIFFERENCE
Code APE
744B
Adresse
5 RUE ARNAVIELLE
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/000417
Date d'ajout
06/01/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 06/01/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/000703
Date d'ajout
16/01/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 16/01/2013 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Juge commissaire : Monsieur DUPONT SERGE. Juge commissaire suppléant : Monsieur NAVARRO Robert. Liquidateur-judiciaire : SELARLU SPAGNOLO STEPHAN PASSAGE CHAMPEYRACHE 30100 ALES. Date de cessation des paiements : 30/09/2012
Numéro d'observation
8958
Date d'ajout
24/10/2001
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE NIMES 5 RUE ARNAVIELLE A NIMES (30900), 16 RUE DE VERDUN, LES BUREAUX DU PRESIDENT AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 7 525,10 EUROS POUR LE PORTER DE 7 774,90 EUROS A 15 300 EUROS SUIVANT A.G. MIXTE DU 18.09.01 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 24.10.01 MIDI LIBRE DU 7.10.01 Date d'effet : 18 septembre 2001
Numéro d'observation
7505
Date d'ajout
20/10/1993
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL S'UNE SOMME DE 39.000 FRS POUR LE PORTER A 90.000 FRS PUIS REDUCTION DU CAPITAL DE CETTE MEME SOMME LE RAMENATN A51000 SUPPRESSION DE LA BRANCHE DE L'OBJET SOCIAL DE NEGOCE ET FABRICATION EN GROS ET DETAIL DE VAISSELLE VERRERIE BIMBELOTERIE OBJETS D'ANTIQUITES DECO- RATION AINSI QUE TOUS PRODUITS D'ARTISANAT A COMPTER DU 20.9.93 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU20.9.93 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 20.10.93 LE REVEIL DU MIDI DU 14.10.93
Numéro d'observation
4258
Date d'ajout
26/06/1991
Description
ADOPTION DU NOM COMMERCIAL : GROUPE DIFFERENCE A COMPTER DU 01.04.91
Numéro d'observation
3263
Date d'ajout
14/05/1991
Description
SUIVANT DECISION DE L'A.G.E. DU 23.03.91, LES ASSOCIES ONT DECIDE: - DE MODIFIER LA DENOMINATION SOCIALE, QUI DEVIENT " C ET M " - DE TRANSFERER LE SIEGE SOCIAL A NIMES 5 RUE ARNAVIELLE - D'ETENDRE L'OBJET SOCIAL AINSI QU'IL SUIT : ACTIVITE DE CONSEIL EN COMMUNICATION, ACHAT, VENTE, EXPLOITATION SOUS TTES FORMES DE SUPPORTS PUBLICITAIRES DIVERS, REGLE PUBLICITAIRE ET EDITION EN GENERAL ETC.. - DEMISSION DE SES FONCTIONS DE GERANT DE MR CAMBON JEAN CLAUDE - NOMINATION EN REMPLACEMENT DE : MR MOREL MICHEL NE LE 28.02.50 A BLESLE DEMEURANT LEDENON 3 ROCADE DES BAUMES - D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL ET DE LE PORTER A 51.000 FRS DEPOT AU GREFFE LE 14.05.91 LE COMMERCIAL DU GARD 30.04.91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).