Entreprise : SAE LAIGNE SERVICE - SIREN 324 717 388
Identité
Dénomination
SAE LAIGNE SERVICE
SIREN (siège)
324 717 388
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1982
Début d’activité
17/02/1983
Date de fin de la personne morale
14/06/2081
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
EXPLOITATION SOIT DIRECTEMENT SOIT PAR VOIE DE LOCATION GERANCE OU TOUT AUTRE MOYEN DE TOUS ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX AYANT TRAIT AUX ACTIVITES SUIVANTES : ALIMENTATION GENERALE CREMERIE FRUITS ET LEGUMES...
Code APE
6211
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU GOBILLON 72220 LAIGNE-EN-BELIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LETESSIER NOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
72520 SAINT GERVAIS EN BELIN
Nom, Prénom(s)
LEBRETON MICHELINE
Nom d'usage
LETESSIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
72520 SAINT GERVAIS EN BELIN
Nom, Prénom(s)
LETESSIER JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
72520 SAINT GERVAIS EN BELIN
Nom, Prénom(s)
GUIBERT ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1940
Commune de résidence
LE MANS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/02/1983
Siret
32471738800015
Code APE
6211
Origine du fonds
Autre
Activité principale
EXPLOITATION SOIT DIRECTEMENT SOIT PAR VOIE DE LOCATION GERANCE OU TOUT AUTRE MOYEN DE TOUS ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX AYANT TRAIT AUX ACTIVITES SUIVANTES : ALIMENTATION GENERALE CREMERIE FRUITS ET LEGUMES...
Adresse
1 RUE DU GOBILLON
72220 , LAIGNE-EN-BELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2302
Date d'ajout
26/05/1988
Description
Clôture pour insuffisance d'actif A COMPTER DU 16/05/88
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
905
Date d'ajout
05/03/1987
Description
RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE - REPRISE PAR SON PROPRIETAIRE MONSIEUR LETESSIER JACQUES A COMPTER DU 01/09/86
Numéro d'observation
655
Date d'ajout
19/02/1987
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) DE LA SOCIETE LAIGNE SERVICE, A NOMME ME MAES EN QUALITE DE MANDA- TAIRE LIQUIDATEUR, A CONFIRME MONSIEUR CREVEL EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET A MAINTENU AU 30.01.87, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 16/02/87
Numéro d'observation
444
Date d'ajout
10/02/1987
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) SIMPLIFIE DE LA SOCIETE LAIGNE SERVICE, A NOMME M. CREVEL COMME JUGE COMMISSAIRE, ME MAES, LE MANS 40, RUE DE LA GALRE COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A FIXE AU 30.01.87, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. A COMPTER DU 02/02/87
Numéro d'observation
277
Date d'ajout
02/02/1987
Description
Déclaration de cessation des paiements FAITE PAR JACQUES LETESSIER AGISSANT EN QUALITE DE PDG DE LA STE A COMPTER DU 30/01/87
Numéro d'observation
318
Date d'ajout
05/09/1984
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 25/06/84
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).