Entreprise : LES GRANDS CHAIS D AUBIERE - SIREN 324 716 745
Identité
Dénomination
LES GRANDS CHAIS D AUBIERE
SIREN (siège)
324 716 745
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1982
Début d’activité
17/05/1982
Date de fin de la personne morale
17/06/2081
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Négoce et distribution de vins, bières, alcools, boissons gazeuses en gros, demi-gros et détail
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital social
78000 EUR
Adresse du siège
28 RUE DES SAUZES 63170 AUBIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRUMEL ELISABETH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Saint-Maurice-de-Beynost
Nom, Prénom(s)
GRUMEL PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1923
Commune de résidence
MIRIBEL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/05/1982
Siret
32471674500017
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce et distribution de vins, bières, alcools, boissons gazeuses en gros, demi-gros et détail
Adresse
28 RUE DES SAUZES
63170 , AUBIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
15036
Date d'ajout
26/12/2018
Description
Radiation du RCS le 26/12/2018 avec effet au 05/12/2018 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 05/12/2018 A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5071
Date d'ajout
19/05/2017
Description
Jugement de liquidation judiciaire simplifiée en cours de procédure JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 18/05/2017 PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE MANTIENT Monsieur Yves QUINTY EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET DESIGNE Liquidateur : la SELARL SUDRE, représentée par Me Thierry SUDRE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 2 mois ET CE POUR LES SEULS BESOINS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. Date d'effet : 18/05/2017
Numéro d'observation
11871
Date d'ajout
05/12/2016
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT EN DATE DU 02/12/2016 RENOUVELLE EXCEPTIONNELLEMENT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE PERIODE DE 6 SOIT JUSQU'AU 18/05/2017 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L621-3, L631-7 ET R 621-9 DU CODE DE COMMERCE AFIN DE PERMETTRE LE DEPOT D'UN PLAN DE REDRESSEMENT. Date d'effet : 02/12/2016
Numéro d'observation
5493
Date d'ajout
25/05/2016
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 25/05/2016 RENOUVELLE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE PERIODE DE SIX MOIS SOIT JUSQU'AU 18/11/2016 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L621-3, L631-7 ET R 621-9 DU CODE DE COMMERCE AFIN DE PERMETTRE LE DEPOT D'UN PLAN DE REDRESSEMENT. Date d'effet : 25/05/2016
Numéro d'observation
11013
Date d'ajout
23/11/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 20/11/2015 Ouvre la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce Fixe au 20/01/2015 la date de cessation des paiements Fixe à six mois la durée de la période d'observation Désigne Madame Solange MAYET en qualité de Juge Commissaire Désigne la SELARL SUDRE, représentée par Me Thierry SUDRE - 2, avenue Bergougnan - 63100 CLERMONT FERRAND en qualité de Mandataire Judiciaire Date d'effet : 20/11/2015
Numéro d'observation
7288
Date d'ajout
18/12/2006
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL A COMPTER DU 27/06/2006 ANCIENNE : 30/06 NOUVELLE : 30/09
Numéro d'observation
189
Date d'ajout
17/10/1985
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 31/12/83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN VIGUEUR, NOTAMMENT LA LOI DU 01.03.84
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).