Entreprise : CUMA DE L'INTER COMMUNALE - SIREN 324 716 059
Identité
Dénomination
CUMA DE L'INTER COMMUNALE
SIREN (siège)
324 716 059
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1982
Début d’activité
30/04/1982
Date de fin de la personne morale
17/06/2081
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
8555.44 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA MAIRIE 56490 MOHON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUDRAIN JEAN-YVES
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Mohon
Nom, Prénom(s)
GUILLARD STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
MOHON
Nom, Prénom(s)
JULOT JEANNICK
Nom d'usage
MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Mohon
Nom, Prénom(s)
RENAUD FABIENNE
Nom d'usage
TANGUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/1982
Siret
32471605900013
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Autres Activités
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
RUE DE LA MAIRIE
56490 , MOHON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6282
Date d'ajout
09/12/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/06/2015 : Partant : SABLE Fabrice, Jean, François, Marie, Trésorier Nouveau : AUDRAIN Jean-Yves, Vice-président Nouveau : MICHEL Jeannick, Secrétaire Nouveau : TANGUY Fabienne, Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4868
Date d'ajout
27/10/2004
Description
Modification autre PRESIDENT PARTANT : MR BLANDEL ALAIN, NOUVEAU PRESIDENT : MR GUILLARD STEPHANE - TRESORIER PARTANT : MR GACHET RENE, NOUVEAU TRESORIER : MR SABLE FABRICE. - PROROGATION DE LA DUREE DE LA CUMA DE 49 ANS. Date d'effet : 03/10/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 56 120.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 8 555.44 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).