Entreprise : SCI VAVIN - SIREN 324 715 689
Identité
Dénomination
SCI VAVIN
SIREN (siège)
324 715 689
Date d'immatriculation au RNE
04/11/2010
Début d’activité
24/08/2010
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
l'achat la location et la gestion par tous moyens d'un immeuble situé à PARIS 6è 50 rue Vavin
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
114794.11 EUR
Adresse du siège
4028 AV DU GENERAL DE GAULLE 44420 PIRIAC-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURCIER THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Ermont
Nom, Prénom(s)
BOURCIER MARIE-LAURE
Nom d'usage
DRONNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Soulac-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
CLAVEL MONIQUE
Nom d'usage
BIGNON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Soisy-sous-Montmorency
Nom, Prénom(s)
DURAND JEROME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Ustaritz
Nom, Prénom(s)
DURAND BENJAMIN , BASILE , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Bidart
Nom, Prénom(s)
LOUTREL CATHERINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Le Pellerin
Nom, Prénom(s)
LOUTREL JEAN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Piriac-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
LOUTREL ANNICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/08/2010
Siret
32471568900034
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'achat la location et la gestion par tous moyens d'un immeuble situé à PARIS 6è 50 rue Vavin
Autres Activités
l'achat la location et la gestion par tous moyens d'un immeuble situé à PARIS 6è 50 rue Vavin
Adresse
4028 AV DU GENERAL DE GAULLE
44420 , PIRIAC-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/08/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/2004
Siret
32471568900026
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
15 RUE DU LUC
33600 , PESSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/06/1982
Siret
32471568900018
Code APE
702A
Adresse
2 RUE DES CAP-HORNIERS
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/12/2011
Description
2250201112202750 ********* Démission d'un co-gérant********* Inscription de nouveaux associésDate d'effet de la formalité: 29/05/2011Ancien co-gérant ass.Indéf.Rés : Madame BOURCIERnée DURAND Brigitte Jeanne Chantal.Ancien associé indéfin.responsable : Mme LouiseLOUTREL.Associé indéfiniment responsab : Mr DURANDBenjamin Basile René.Associé indéfiniment responsab : Mr DURAND Jérôme.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/11/2010
Description
Historique : Acte constitutif déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes (44) le 3/06/1982 & transfert au Greffe du Tribunal de Commerce de Bo rdeaux (33) le 6/05/2004
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/11/2010
Description
700020101104 DCRF20101104 Acte constitutif déposé au Greffe du Tribunal deCommerce de NANTES le 03/06/1982Sièges sociaux antérieurs :NANTES (44000) 2 Rue des Caps HorniersPESSAC (33600) 15 Rue du LucSUIVANT DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALEEXTRAORDINAIRE EN DATE DU 24/08/2010LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE A:PIRIAC SUR MER (44420) 4028 avenue du Général deGaulle entraînant l'immatriculation au RCS deSAINT NAZAIRE)Co-gérant associé indéfin.Resp : Madame BOURCIERnée DURAND Brigitte Jeanne Chantal.Co-gérant associé indéfin.Resp : Madame LOUTRELAnnick.Co-gérant associé indéfin.Resp : Mr LOUTREL JeanMarie.Associé indéfiniment responsab : Madame DRONNIERnée BOURCIER Marie-Laure.Associé indéfiniment responsab : Mr BOURCIERThierry.Associé indéfiniment responsab : Mle LOUTRELCatherine.Associé indéfiniment responsab : Madame BIGNON néeCLAVEL Monique.Anc. Gérant : Mr BOURCIER René André.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).