Entreprise : CASSIUS LINVAL GLAUDON NABETI LABORATOIR - SIREN 324 668 409
Identité
Dénomination
CASSIUS LINVAL GLAUDON NABETI LABORATOIR
Sigle
C G N
SIREN (siège)
324 668 409
Date d'immatriculation au RNE
22/06/1982
Dissolution
Date de fin de la personne morale
21/06/2081
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38874.5 EUR
Adresse du siège
29 BD GENERAL DE GAULLE 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GLAUDON GHISLAINE , MARIE , GUSTAVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Fort-De-France
Nom, Prénom(s)
GLAUDON MARIE , HELENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Fort-De-France
Nom, Prénom(s)
MARRAUD DES GROTTES JOSE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Le Lamentin
Nom, Prénom(s)
NABETI YVES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Fort-De-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
32466840900018
Code APE
851K
Adresse
29 BD GENERAL DE GAULLE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1062
Date d'ajout
07/03/2001
Description
Modification autre FERMETURE DE CET ETABLISSEMENT, TRANSMISSION DU PATRIMOINE A L'ASSOCIE UNIQUE, LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE GLAUDON ET NABETTI A COMPTER DU 01/01/99
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4607
Date d'ajout
20/10/2000
Description
Dissolution anticipée de la société LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEVIENT LIQUIDATEUR : MR GAUDON MARIE HELENE A COMPTER DU 01/01/99
Numéro d'observation
4190
Date d'ajout
11/10/1999
Description
Modification autre OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS 5 RUE CAPITAINE MANUEL 97200 FORT DE FRANCE A COMPTER DU 01/06/99
Numéro d'observation
2666
Date d'ajout
02/07/1998
Description
Mise en harmonie avec la loi du 24.07.66 et décret du 23.03.67 CONTINUATION MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A DATER DU 30/12/97
Numéro d'observation
2038
Date d'ajout
15/06/1995
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ANCIEN PRESIDENT:MR CASSIUS DE LINVAL JULES NOUVEAU PRESIDENT:MME GLAUDON MARIE-HELENE ANCIEN DIRECTEUR GENERAL:MME GLAUDON MARIE HELENE A COMPTER DU 21.11.86 NOUVEL ADMINISTRATEUR:MELLE GLAUDON GHISLAINE A COMPTER DU 30.06.93
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 255 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 874.50 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).