Entreprise : SCI 27 RUE DE LYON - SIREN 324 644 236
Identité
(Entreprise radiée le 16/09/2019)
Dénomination
SCI 27 RUE DE LYON
SIREN (siège)
324 644 236
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1982
Fermeture de l'établissement - 32464423600014
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Date de fin de la personne morale
06/06/2081
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
27 RUE DE LYON 71000 MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENCARELLI WILLIAM , DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Berzé-la-Ville
Nom, Prénom(s)
MENCARELLI GILBERTO , PAOLO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
MENCARELLI LAETITIA , PAOLA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Saint-Laurent-sur-Saône
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/05/1982
Siret
32464423600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION UTILISATION ET PRISE A BAIL DE TOUS IMMEUBLES DE TOUTE NATURE, LOCATION DE TOUS IMMEUBLES
Adresse
27 RUE 27 Rue de Lyon
71000 , Mâcon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/004867
Date d'ajout
13/11/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 29/10/2018 - Siège de la liquidation : 27 Rue de Lyon 71000 MACON - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Renaissance du 19/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/004867
Date d'ajout
13/11/2018
Description
Modification relative aux dirigeants : MENCARELLI Laëtitia Paola nom d'usage : MENCARELLI Laëtitia devient liquidateur MENCARELLI Laëtitia Paola nom d'usage : MENCARELLI Laëtitia n'est plus gérant MENCARELLI Gilberto Paolo nom d'usage : MENCARELLI Gilberto n'est plus gérant MENCARELLI William David nom d'usage : MENCARELLI William n'est plus gérant
Numéro d'observation
F14/000755
Date d'ajout
28/02/2014
Description
Modification relative aux associé de société civile : MENCARELLI Gilberto Paolo nom d'usage : MENCARELLI Gilberto devient Associé MENCARELLI William David nom d'usage : MENCARELLI William devient Associé MENCARELLI Laëtitia Paola nom d'usage : MENCARELLI Laëtitia devient Associée
Numéro d'observation
F14/000755
Date d'ajout
28/02/2014
Description
Modification relative aux dirigeants : CANEPARO Odette Marie nom d'usage : MENCARELLI Odette n'est plus gérante MENCARELLI Gilberto Paolo nom d'usage : MENCARELLI Gilberto devient gérant MENCARELLI William David nom d'usage : MENCARELLI William devient gérant MENCARELLI Laëtitia Paola nom d'usage : MENCARELLI Laëtitia devient gérante
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 21 mai 1982 - LE PROGRES du 17 mai 1982
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).