Entreprise : INTERMANUTENTION - SIREN 324 612 050
Identité
Dénomination
INTERMANUTENTION
SIREN (siège)
324 612 050
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1982
Date de fin de la personne morale
31/05/2032
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
960428.81 EUR
Adresse du siège
ZI DE L ISLE D ABEAU 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN6
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CELLARD DU SORDET BERTRAND
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Bourgoin-Jallieu
Nom, Prénom(s)
GUERRAZ BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
CELLARD DU SORDET HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
ABSOLUT DE LA GASTINE RENAUD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PROTANO MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Givors
Nom, Prénom(s)
SALCEDO CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chambéry
Dénomination
SOGEFIA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chassieu
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1982
Siret
32461205000017
Code APE
516K
Origine du fonds
Création
Activité principale
La fabrication, la construction,la réparation, l'entretien, l'achat, la vente, le courtage, la location de tous matériels et équipements hydrauliques, électriques, pneumatiques et mécaniques et leurs accessoires.
Code APRM
2822ZB - Fabrication d'équipements de levage et de manutention
Adresse
ZI DE L ISLE D ABEAU RN 6
38070 , Saint-Quentin-Fallavier - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I. DE L'ISLE D'ABEAU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1988
Siret
32461205000033
Code APE
516K
Adresse
AUX BAUCHES
38640 , CLAIX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/016056
Date d'ajout
13/09/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 13/09/2022 prononçant la CLOTURE DU REDRESSEMENT POUR EXECUTION DU PLAN DE CESSION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F10/005735
Date d'ajout
26/08/2010
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 07/01/2010 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BOREL Christian en remplacement du juge-commissaire titulaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F02/003001
Date d'ajout
30/08/2002
Description
Suviant ordonnance en date du 30 Août 2002, Monsieur le Juge-commissaire du redressement judiciaire de la société INTERMANUTENTION, a mis fin à la mission du représentant des créanciers.
Numéro d'observation
F02/000541
Date d'ajout
07/02/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 22 Janvier 2002 désignant Me Cl. BAULAND demeurant à LYON (3ème) 40, rue de Bonnel en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en remplacement de Me Cl. DUTILLEUL
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
F01/002122
Date d'ajout
22/06/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 09 Janvier 2001 nommant Monsieur Michel BEAL juge commissaire en remplacement de Monsieur Georges-Jean MARTIN.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/11/1992
Description
MODIFICATION LE 10 NOVEMBRE 1992 : Conformément à l'article 3 de la loi du 25 Janvier 1985, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Mr CELLARD DU SORDET Président du Conseil d'Administration, Administrateur de la société INTERMANUTENTION, assisté de Monsieur ROSSIGNOL Henry Conseil d'Entreprises à LYON, a déclaré que ladite société avait cessé ses paiements le 10 Novembre 1992. MODIFICATION LE 10 NOVEMBRE 1992 : Suivant jugement en date du 10 Novembre 1992, le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société INTERMANUTENTION et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 Novembre 1992. Mr NOVAT a été nommé Juge-commissaire, Mr LIENHART a été nommé Juge- commissaire suppléant, Me DUTILLEUL demeurant à LYON 2ème 33, rue de la République a été désigné en qualité d'administrateur ayant pour mission d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion et Me BILLIOUD demeurant à VIENNE 1, rue du Musée a été désigné en qualité de représentant des créanciers. MODIFICATION LE 08 DECEMBRE 1992 : Suivant jugement en date du 08 Décembre 1992, le Tribunal de Commerce de Vienne a autorisé la société INTERMANUTENTION à poursuivre son activité jusqu'au 09 Mars 1993. MODIFICATION LE 05 JANVIER 1993 : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. (PV AGE du 30 Octobre 1992 - Publicité : LE COURRIER DE BOURGOIN JALLIEU du 13 Novembre 1992 - Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne le 31 Décembre 1992). MODIFICATION LE 23 FEVRIER 1993 : Suivant jugement en date du 23 Février 1993, le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé l'arrêt du plan de redressement par cession au profit de la société F.I.B. dont le siège social est à ROUBAIX (59) 14, rue Boucicaut immatriculée au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le n° B 343 210 340 appartenant au Groupe LOCAFRANCE. Me DUTILLEUL demeurant à LYON 4, bd Eugène Deruelle a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. MODIFICATION LE 25 JUIN 1993 : Cessation complète d'activité à compter du 1er Mars 1993. Vente du fonds à la société INTERMANUTENTION FIB, société anonyme dont le siège social est à LYON (69003) 9, rue Curie. Mise en sommeil de la société à compter du 1er Mars 1993. DECLARATION MODIFICATIVE du 10 Mars 2000 Suivant jugement en date du 11 Janvier 2000, le Tribunal de Commerce de Vienne a nommé Monsieur Georges-Jean MARTIN Juge-commissaire titulaire en remplacement de Monsieur Georges NOVAT et a nommé Monsieur Bruno POLSINELLI Juge-commissaire suppléant.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AE 1992-11-10 CHGT DE MISSION DE L'ADM;AE 1992-12-08 CHGT DE MISSION DE L'ADM;AE 2002-01-22 CHGT DE MISSION DE L'ADM;J051 2022-09-13 Fin redressement judiciaire 2022-11-29 GREFFE T.C. VIENNE GREFFE T.C. VIENNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).