Entreprise : SOCIETE FRANCAISE DU PLACEMENT PIERRE - SIREN 324 592 898
Identité
Dénomination
SOCIETE FRANCAISE DU PLACEMENT PIERRE
SIREN (siège)
324 592 898
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1982
Date de fin de la personne morale
09/06/2081
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOZE GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/05/1982
Siret
32459289800013
Nom commercial
SFPP
Code APE
7906
Origine du fonds
Création
Activité principale
MARCHAND DE BIENS ACHAT VENTE D'APPARTEMENTS IMMEUBLES AINSI QUETOUTES PRESTATIONS DE SERVICES CONCERNANT L'IMMOBILIER CONSTRUCTION PROMOTION LOCATION ASSURANCE
Adresse
91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1982B0540528
Date d'ajout
25/03/2019
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 21-03-2019 NOMMANT LA SELARL ACTIS EN LA PERSONNE DE ME JULIE PERROT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR PRECEDEMMENT DESIGNE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
05/11/2014
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 04-11-2014 NOMMANT SELARL Actis mandataires judiciaires en la personne de Me Brigitte Penet-Weiller LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR PRECEDEMMENT DESIGNE
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
22/05/2008
Description
JUGEMENT DU 06-05-2008. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M PERRAUD
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
18/12/2006
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 04-12-2006 NOMMANT ME THOUX LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR PRECEDEMMENT DESIGNE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
22878
Date d'ajout
10/04/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 23.03.2000 NOMMANT M.FARRUCH JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
11663
Date d'ajout
18/02/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 05 01 1998 NOMMANT MR SAULAIS JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
80620
Date d'ajout
13/11/1996
Description
JUGEMENT DU 20.03.95. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 951626, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 20.09.93, JUGE COMMISSAIRE M.CHEVALIER, REPRESENTANT DES CREANCIERS-LIQUIDATEUR SCP MIZON - THOUX 60 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, DELAI DE DECLARATION DE CREANCES : 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/03/1995
Description
JUGEMENT DU -20 03 1995-.OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO -95/1626-, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: -20 09 1993-, JUGE COMMISSAIRE: -MR CHEVALIER-, REPRESENTANT DES CREANCIERS - LIQUIDATEUR: -SCP MIZONTHOUX 60 BLD DE SEBASTOPOL PARIS (75003)-, DELAI DE DECLARATION DE CREANCES : 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT . DIT QUE LE REPRESENTANT DES CREANCIERS DEVRA DEPOSER LA LISTE DES CREANCES DANS UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DU TERME DU DELAI DE DECLARATION DES CREANCES. SOUS PATRIMOINE COMMUN LES STES ARTS ET PLACEMENTS RC 92B11056 ET SARL ARCADE RC 80B6024
Numéro d'observation
47797
Date d'ajout
07/03/1995
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 06.03.95 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/11/1994
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :15 0CTOBRE 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).