Entreprise : GAEC DE LA CHAPELLERIE - SIREN 324 569 649
Identité
(Entreprise radiée le 11/04/2018)
Dénomination
GAEC DE LA CHAPELLERIE
Sigle
GAEC DE LA CHAPELLERIE
SIREN (siège)
324 569 649
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1982
Fermeture de l'établissement - 32456964900019
- Date d'effet de la fermeture : 29/02/2016
Date de fin de la personne morale
17/06/2062
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Capital social
112500 EUR
Adresse du siège
LD LA CHAPELLERIE 49330 JUVARDEIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Juvardeil
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Juvardeil
Nom, Prénom(s)
PRIEUR GYSLAIN , SAMUEL , LOIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Juvardeil
Nom, Prénom(s)
BARBOT SEBASTIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
JUVARDEIL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/02/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1982
Siret
32456964900019
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation agricole
Adresse
LD la Chapellerie
49330 , Châteauneuf-sur-Sarthe - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Juvardeil
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7491
Date d'ajout
11/04/2018
Description
Radiation du RCS le 11/04/2018 avec effet au 29/02/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6431
Date d'ajout
11/04/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/02/2016 Liquidateur : CHEVALIER Henri, PRIEUR Gyslain, BARBOT Sébastien Le siège de la liquidation est fixé à : la Chapellerie 49330 Juvardeil Journal d'annonces légales : COURRIER OUEST en date du 26/03/2016
Numéro d'observation
8068
Date d'ajout
03/11/2003
Description
Augmentation du capital ANCIEN CAPITAL : 114336.76 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 150000 EUROS NOMINATION DE MR BARBOT (SEBASTIEN) EN QUALITE DE GERANT Date d'effet : 01/09/2003
Numéro d'observation
8303
Date d'ajout
10/12/1999
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN : 500 000 FRANCS NOUVEAU : 750 000 FRANCS NOMINATION AUX FONCTIONS DE GERANT DE MR PRIEUR (GYSLAIN) PROROGATION DE LA DUREE DU GROUPEMENT DE 40 ANS POUR LA PORTER DE 40 ANS A 80 ANS Date d'effet : 01/11/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 750 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 114 336.76 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).