Entreprise : CUMA DE PUYCELCI - SIREN 324 445 642
Identité
Dénomination
CUMA DE PUYCELCI
SIREN (siège)
324 445 642
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1982
Début d’activité
29/04/1982
Date de fin de la personne morale
23/05/2081
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Soutien aux cultures
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
80000 EUR
Adresse du siège
PL DE L'ANCIEN CHATEAU 81140 PUYCELSI FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRETOU BRIGITTE , MARYSE , GEORGETTE
Nom d'usage
LITTRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Puycelsi
Nom, Prénom(s)
BOSC FREDERIC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
CASTELNAU DE MONTMIRAL
Nom, Prénom(s)
DANGLES PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
CASTELNAU DE MONTMIRAL
Nom, Prénom(s)
MORIZE SYLVIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
PUYCELSI
Nom, Prénom(s)
GIEUSSE JEAN , FRANCOIS , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
CASTELNAU DE MONTMIRAL
Nom, Prénom(s)
AUREL JEAN , CLAUDE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
PUYCELSI
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/04/1982
Siret
32444564200014
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
MISE A DISPOSITION DE MATERIELS DE MACHINE ET D'EQUIPEMENTS AGRICOLES ET FORESTIERS
Adresse
PL DE L'ANCIEN CHATEAU
81140 , PUYCELSI - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Observations
Numéro d'observation
1811
Date d'ajout
03/08/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX ADMINISTRATEURS ET ELECTION DU NOUVEAU BUREAU A COMPTER DU 10.03.2006 : PARTANT : GAIGNARD JEAN MARC STANISLAS LOUIS, ADMINISTRATEUR NOUVEAU : BOSC FREDERIC, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOUVEAU : DANGLES PIERRE, ADMINISTRATEUR NOUVEAU : MORIZE SYLVIE, TRÉSORIER CHANGEMENT DE QUALITE : AUREL JEAN CLAUDE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEVIENT VICE-PRÉSIDENT CHANGEMENT DE QUALITE : GIEUSSE JEAN FRANCOIS BERNARD, ADMINISTRATEUR DEVIENT SECRÉTAIRE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).