Entreprise : SCI DL - SIREN 324 369 412
Identité
(Entreprise radiée le 16/01/2019)
Dénomination
SCI DL
SIREN (siège)
324 369 412
Date d'immatriculation au RNE
23/04/1982
Date de fin de la personne morale
22/04/2022
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
35 AV JULES VALLES 38400 SAINT MARTIN D'HERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEREDEL FLORENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Lumbin
Nom, Prénom(s)
LUNVEN PIERRE , JOSE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
DEREDEL STEPHANE , FRANCIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
LUNVEN YANN , DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
PENDELIAU SUZANNE , MARIE , MARCELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Crolles
Nom, Prénom(s)
DEREDEL CLARISSE , FRANCOISE , JOSIANE
Nom d'usage
boyer
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Saint-Romain-de-Jalionas
Nom, Prénom(s)
BREMOND FAUDON LUCETTE
Nom d'usage
LUNVEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/04/1982
Siret
32436941200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un bien immobilier sis à SAINT MARTIN D HERES (38400) 35 av Jules VALLES - Gestion et exploitation de ce bien - Acquisition de tous autres biens immobiliers ainsi que leur mise en valeur, leur gestion et leur exploitation
Adresse
35 AV 35 Avenue Jules Vallés
38400 , Saint-Martin-d'Hères - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/001254
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 02/02/2017 - Siège de la liquidation : 35 Avenue Jules Vallés 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor de l'Isère du 16/06/2017 et du 18.01.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001257
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Radiation en date du 16/01/2019 - Clôture des opérations de liquidation 02/02/2017 (Assemblée générale en date du 02/02/2017).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 08.04.1982 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 12.03.1982
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).