Entreprise : CUMA DE CURAN - SIREN 324 368 448
Identité
Dénomination
CUMA DE CURAN
Sigle
CUMA DE CURAN
SIREN (siège)
324 368 448
Date d'immatriculation au RNE
29/04/1982
Début d’activité
23/04/1982
Date de fin de la personne morale
28/04/2032
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition de matériels, machines et équipements agricoles et forestiers et de travaux d'aménagement rural, immeubles, atelier, Entretien, réparation de matériels exclusivement @ ses seuls associés coopérateurs
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
3613 EUR
Adresse du siège
12410 CURAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALARY DANIEL , LOUIS , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Curan
Nom, Prénom(s)
ALARY ALAIN , GABRIEL , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Curan
Nom, Prénom(s)
ALAUZET DENIS , NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Curan
Nom, Prénom(s)
ARGUEL LIONEL , PIERRE , ANDRE
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Vezins-de-Lévezou
Nom, Prénom(s)
CARRIERE GHISLAIN , GASTON , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Curan
Nom, Prénom(s)
CLUZEL JULIEN , DAVID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Curan
Nom, Prénom(s)
COMBETTES SEBASTIEN , LUCIEN , EUGENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Curan
Nom, Prénom(s)
FABIE JEAN-CLAUDE , FRANCIS , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Curan
Nom, Prénom(s)
FOURNIER YANNICK , JEAN-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Curan
Nom, Prénom(s)
GAYRAUD JEAN-LEON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
SALLES CURAN
Nom, Prénom(s)
MARTIN NICOLAS , ROGER , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Curan
Nom, Prénom(s)
MARTY CEDRIC , JOEL , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Curan
Nom, Prénom(s)
VAISSIERE GERARD , GABRIEL , DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Curan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/04/1982
Siret
32436844800019
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Mise à disposition de matériels, machines et équipements agricoles et forestiers et de travaux d'aménagement rural, immeubles, atelier, Entretien, réparation de matériels exclusivement @ ses seuls associés coopérateurs
Adresse
12410 , CURAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Curan
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 31 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 817.39 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).