Entreprise : SCI LES CEDRES - SIREN 324 263 839
Identité
(Entreprise radiée le 02/03/2023)
Dénomination
SCI LES CEDRES
SIREN (siège)
324 263 839
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1982
Date de fin de la personne morale
14/04/2032
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA GARE 35890 BOURG-DES-COMPTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAUNATRE DENIS , MARCEL , YVON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Saint-Senoux
Nom, Prénom(s)
ACHKAR ANTOINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Sévrier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/02/1982
Siret
32426383900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition d'un terrain situé à bourg dès comptes (ille-et-vilaine), zone artisanale, route de la gare construction de locaux professionnels et leur gestion, notamment pär leur mise en location
Adresse
RTE Route de la Gare
35890 , Bourg-des-Comptes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5795
Date d'ajout
06/02/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/12/2022
Description
Dissolution à compter du 15/09/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/09/2022, siège de la liquidation : Route de la Gare 35890 Bourg-des-Comptes, parution de la publicité légale : Le Paysan Breton paru le 07/10/2022
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/04/1982
Description
Historique des observations depuis le 15/04/1982 : - JOURNAL PUBLICATEUR : LE RASSEMBLEMENT. - ACHKAR ANTOINE EST NE A ARIYA AU LIBAN.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).