Entreprise : SCI AGRI BRUEGES - SIREN 324 237 882
Identité
(Entreprise radiée le 03/07/2020)
Dénomination
SCI AGRI BRUEGES
SIREN (siège)
324 237 882
Date d'immatriculation au RNE
20/04/1982
Fermeture de l'établissement - 32423788200026
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Fermeture de l'établissement - 32423788200018
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/1999
Date de fin de la personne morale
19/04/2081
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
144 B CHE DE PERUSSE 30100 ALES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR VEYRENC JEAN PIERRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VEYRENC JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
GAILLARD MIREILLE , SIMONE , GEORGETTE
Nom d'usage
VEYRENC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Alès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/1982
Siret
32423788200018
Code APE
701D
Adresse
AV DES FRERES LUMIERE
30100 , ALES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ AMC MOTOCULTURE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/04/1982
Siret
32423788200026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, l'administration et l'exploitation par location ou autrement d'un immeuble sis a ales, avenue des freres lumiere, z.i. de brueges.
Adresse
144 B CHE 144 bis Chemin de Perusse
30100 , Alès - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR VEYRENC JEAN PIERRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/020244
Date d'ajout
26/10/2019
Description
Modification relative aux associés de société civile : VEYRENC Jean Pierre nom d'usage : VEYRENC Jean devient Associé GAILLARD Mireille Simone Georgette nom d'usage : VEYRENC Mireille devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).