Entreprise : DOLEXI - SIREN 324 228 964
Identité
(Entreprise radiée le 13/09/2021)
Dénomination
DOLEXI
SIREN (siège)
324 228 964
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2014
Fermeture de l'établissement - 32422896400072
- Date d'effet de la fermeture : 13/09/2021
Fermeture de l'établissement - 32422896400049
- Date d'effet de la fermeture : 25/05/1999
Fermeture de l'établissement - 32422896400056
- Date d'effet de la fermeture : 21/08/2012
Fermeture de l'établissement - 32422896400064
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2014
Date de fin de la personne morale
08/10/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7775 EUR
Adresse du siège
AU PONT D ARC 73300 LA TOUR-EN-MAURIENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SR CONSEIL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAIRESSE BENOIT , HENRI , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Prouvy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/08/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/05/1999
Siret
32422896400056
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse
42 RUE DE LA RAIE
73870 , SAINT-JULIEN-MONT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLARET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/06/2014
Siret
32422896400072
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente et négoce, commercialisation nationale ou internationale, l'importation, l'exportation de produits destinés à l'industrie métallurgique et chimique et à l'agriculture.
Adresse
c/o SR CONSEIL au Pont d'Arc
73300 , Hermillon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SR CONSEIL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/07/1990
Siret
32422896400049
Code APE
511C
Adresse
14 RUE YVAN TOURGUENIEFF
78380 , BOUGIVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/08/2012
Siret
32422896400064
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse
MOULENS
81350 , SAINT-JEAN-DE-MARCEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16529
Date d'ajout
13/09/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16529
Date d'ajout
13/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 10/09/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Mj Alpes / Me Caroline Jal . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/09/2021
Numéro d'observation
11438
Date d'ajout
20/08/2020
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Chambéry en date du 20/08/2020, prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. , à l'encontre de M. Benoît MAIRESSE, pour une durée de 5 ans
Numéro d'observation
30421
Date d'ajout
23/07/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 22/07/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2019J00207 désigne liquidateur SELARL Mj Alpes / Me J. Blanchard & Me C. Jal 3 Avenue des Ducs de Savoie 73000 Chambéry
Numéro d'observation
29035
Date d'ajout
25/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery , prononce en date du 25/06/2019 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J00207 , date de cessation des paiements le 15/10/2018 désigne Mandataire judiciaire SELARL Mj Alpes / Me J. Blanchard & Me C. Jal 3 Avenue des Ducs de Savoie 73000 Chambéry , , et ouvre une période d'observation expirant le 25/12/2019 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
16864
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: c/o SR CONSEIL au Pont d'Arc 73300 HERMILLON, Nouvelle adresse: c/o SR CONSEIL au Pont d'Arc HERMILLON 73300 LA TOUR EN MAURIENNE. Etablissement principal - Ancienne adresse: c/o SR CONSEIL au Pont d'Arc 73300 HERMILLON, Nouvelle adresse: c/o SR CONSEIL au Pont d'Arc HERMILLON 73300 LA TOUR EN MAURIENNE.
Numéro d'observation
41717
Date d'ajout
09/10/2014
Description
- Date de début d'activité à l'origine : 21/08/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).