Entreprise : SCM GERARD MULLER ALAIN SOLAU RICHARD SEIMPERE - SIREN 324 225 457
Identité
(Entreprise radiée le 03/01/2018)
Dénomination
SCM GERARD MULLER ALAIN SOLAU RICHARD SEIMPERE
SIREN (siège)
324 225 457
Date d'immatriculation au RNE
19/04/1982
Date de fin de la personne morale
18/04/2032
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
20 PL DU GENERAL DE GAULLE 02320 PINON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULLER GERARD , JEAN , CHARLES , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Pinon
Nom, Prénom(s)
SOLAU ALAIN , JEAN-JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Corbeny
Nom, Prénom(s)
SEIMPERE RICHARD , PIERRE , THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Mons en Laonnois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/01/1982
Siret
32422545700013
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
20 PL DU GENERAL DE GAULLE
02320 , PINON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
03/01/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 22-12-2017 , APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION, QUITUS ET DECHARGE AU LIQUIDATEUR, JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 27-12-2017.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
30/06/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-07-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : PICARDIE LA GAZETTE DU : 30-06-2017, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).