Entreprise : CUMA DE L'ARGOS - SIREN 324 215 276
Identité
Dénomination
CUMA DE L'ARGOS
SIREN (siège)
324 215 276
Date d'immatriculation au RNE
30/04/1982
Début d’activité
30/04/1982
Date de fin de la personne morale
29/04/2099
Date de clôture
30/09
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Coopérative d'utilisation de matériel agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
115394.76 EUR
Adresse du siège
RTE DE VERN D'ANJOU 49500 CHAZE-SUR-ARGOS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURTIN EMMANUEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Chazé sur Argos
Nom, Prénom(s)
RICOU SAMUEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Loiré
Nom, Prénom(s)
POIGNANT DIEGO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Chazé sur Argos
Nom, Prénom(s)
VITOUR CYRIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Chazé sur Argos
Nom, Prénom(s)
BUCHER ANTHONY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Erdre-en-Anjou
Nom, Prénom(s)
SAGET GERMAIN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Chazé sur Argos
Nom, Prénom(s)
DEROUET SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Chazé sur Argos
Nom, Prénom(s)
GAUDIN JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Loiré
Nom, Prénom(s)
GIARD FRANCOIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1991
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
PROD'HOMME FLORIAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1992
Commune de résidence
Chazé-sur-Argos
Nom, Prénom(s)
BAULAND MICKAEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Chazé-sur-Argos
Nom, Prénom(s)
PHELIPPEAU SEBASTIEN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Chazé-sur-Argos
Nom, Prénom(s)
VOISIN ALEXANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1989
Commune de résidence
Chazé-sur-Argos
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/1982
Siret
32421527600027
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Coopérative d'utilisation de matériel agricole
Autres Activités
Coopérative d'utilisation de matériel agricole
Adresse
RTE route de VERN-D'Anjou
49500 , Chazé sur Argos - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Artisanale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
32421527600019
Code APE
713A
Adresse
LD MAIRIE
49500 , CHAZE-SUR-ARGOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6095
Date d'ajout
02/06/2009
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 03/02/2009 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 30/09 par exception l'exercice 2008 comprendra que 9 mois, du 01.01.2008 au 30/09/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
628
Date d'ajout
22/01/2001
Description
APPROBATION DU PROJET DE FUSION PAR VOIE D ABSORPTION DE LA CUMA FORMULE 2 - RCS ANGERS 391.581.238 - 93 D 223 - RADIEE LE 01.01.2000 AYANT SON SIEGE A CHAZE SUR ARGOS (49500) - MAIRIE PAR LA CUMA DE L'ARGOS - RCS ANGERS 324.215.276 - 82 D 85 AYANT SON SIEGE A CHAZE SUR ARGOS (49500) - MAIRIE AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 2000 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN CAPITAL : 70 060 F NOUVEAU CAPITAL : 956 940 F DEMISSION DE MR TEMPLE (ALBERT) DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DEMISSION DE MR BOISSEAU (HERVE) DE SES FONCTIONS DE TRESORIER PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 49 ANS POUR LA PORTER DE 50 ANS A 99 ANS A COMPTER DU 24 MAI 2000 NOMINATION DU CABINET A2A SOFIA EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOMINATION DU CABINET SOFIDEM LADONNE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 24 MAI 2000 NOMINATION DE MR BOSSE (JOSEPH) EN QUALITE DE PRESIDENT NOMINATION DE MME POIGNANT (CARMEN) EN QUALITE DE TRESORIERE Date d'effet : 07/06/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 756 940.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 115 394.76 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).