Entreprise : SCM COMBRES DEGRULLY - SIREN 324 204 312
Identité
Dénomination
SCM COMBRES DEGRULLY
SIREN (siège)
324 204 312
Date d'immatriculation au RNE
27/04/1982
Date de fin de la personne morale
26/04/2032
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
7 AV D'ASSAS 34000 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBRES GASTON , MICHEL , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1933
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
DE GRULLY GERAUD , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/02/1982
Siret
32420431200015
Code APE
7714
Origine du fonds
Création
Activité principale
Faciliter l'exercice en commun de l'activité professionnelle de ses MEM- Brès par la mise en commun de ts moyens matériels nécessaires
Adresse
7 AV D'ASSAS
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14065
Date d'ajout
20/05/2019
Description
Radiation du RCS le 20/05/2019 avec effet au 20/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2212
Date d'ajout
11/07/1989
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : MR HENRI VALLAT, EXPERT JUDICIAIRE, DEMEURANT A MONTPELLIER, 3 RUE PHILIPPY A COMPTER DU 15/02/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).