Entreprise : CUMA DE LA JUSTICE - SIREN 324 127 554
Identité
Dénomination
CUMA DE LA JUSTICE
SIREN (siège)
324 127 554
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1982
Début d’activité
02/02/1982
Date de fin de la personne morale
07/04/2081
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
11525.15 EUR
Adresse du siège
"Mairie" 32250 CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUBY MICHEL , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Castelnau-d'Auzan Labarrère
Nom, Prénom(s)
GAUDE JEAN-JACQUES , PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Bretagne-d'Armagnac
Nom, Prénom(s)
MARTET BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Labarrère
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/02/1982
Siret
32412755400024
Nom commercial
CUMA DE LA JUSTICE
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Autres Activités
Utilisation de matériel agricole
Adresse
"Mairie"
32250 , CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/1982
Siret
32412755400016
Code APE
014A
Adresse
LA FONTAINE
32250 , CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
871
Date d'ajout
17/03/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/02/2011 : Partant : BRANTHOMME Philippe, Trésorier Partant : CARON Jean Pierre, Secrétaire Partant : BARADA Michel, Vice-Président Partant : BERRY Louis, Président Nouveau : GARBAGE Francis Joël, Président Nouveau : BARADA Jérôme, Vice-Président Nouveau : BOUBY Michel Jacques, Secrétaire Nouveau : BRANTHOMME Benoit Marie André François, Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1674
Date d'ajout
20/07/1999
Description
TRANSFERT SIEGE SOCIAL DE CASTELNAU D'AUZAN (32440) "LA FONTAINE" A CASTELNAU D'AUZAN (32440) "MAIRIE" Date d'effet : 17/03/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).