Entreprise : PHOTO COULEURS PARIS - SIREN 324 119 882
Identité
Dénomination
PHOTO COULEURS PARIS
SIREN (siège)
324 119 882
Date d'immatriculation au RNE
14/01/1993
Date de fin de la personne morale
13/01/2081
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE L ATLAS 75019 PARIS 19 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NUM 3-5
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARON GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/04/1982
Siret
32411988200029
Code APE
222G
Origine du fonds
Création
Activité principale
EDITION, PUBLICITE, COMPOSITION, PHOTO-COMPOSITION, IMPRESSION, BROCHAGE ET TOUT CE QUI SE RAPPORTE A L'IMPRIMERIE PLUS PARTICULIEREMENT LA PHOTOGRAVURE EN NOIR ET EN COULEUR
Adresse
3 RUE 3-5 rue de l'Atlas
75019 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NUM 3-5
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/1982
Siret
32411988200011
Code APE
222G
Adresse
17 PL DU GENERAL DE GAULLE
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
60925
Date d'ajout
26/09/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02 JUILLET 1996 LE TC DE BOBIGNY A CONDAMNE M.CARON GILBERT ET MME BUNEL BERNADETTE EPOUSE CARON A PAYERA ME GIFFARD FREDERIC UNE SOMME DE 100.000 FRS EN COMBLEMENT DUPASSIF DE LA SOCIETE.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
11/04/1994
Description
-CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE SUITE A LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - A COMPTER DU 18 OCTOBRE 1993
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
10/12/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18 10 1993 LE TC DE BOBIGNY A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA STE ; A MAINTENU M LOMBREZ JUGE COMMISSAIRE , M LE BOUFFO JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT , A NOMME MAITRE GIFFARD 54 RUE RENE CAMIER A BOBIGNY EN QUALITE DE LIQUIDATEUR ; MET FIN A LA MISSION DE MAITRE HOUPLAIN EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ; A FIXE LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES A 4 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
29/11/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 04 AOUT 1993 LE TC DE BOBIGNY OUVRE UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA STE ; FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 01 03 1993 ; DESIGNE MR LOMBREZ JUGE COMMISSAIRE , MR LE BOUFFO JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT , MAITRE GIFFARD FREDERIC 54 RUE RENE CAMIER 93000 BOBIGNY REPRESENTANT DES CREANCIERS ET DESIGNE MAITRE HOUPLAIN ADMINISTRATEUR, LEQUEL AURA POUR MISSION, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI, D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ; FIXE AU 04 10 1993 LA FIN DE LA PERIODE D'ENQUETE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
29/11/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 08 11 1993 LE TC DE BOBIGNY A DECIDE LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 1 MOIS, POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA STE; A MAINTENU MR LOMBREZ JUGE COMMISSAIRE, MR LE BOUFFO JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ET A NOMME MAITRE GIFFARD FREDERIC 54 RUE RENE CAMIER 93000 BOBIGNY ENQUALITE DE LIQUIDATEUR
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
23/06/1993
Description
.PAR JUGEMENT DU 21 JUIN 1993 LE TRIBUNAL SE DECLARE INCOMPETENT AU PROFIT DU TC DE BOBIGNY
Numéro d'observation
39492
Date d'ajout
09/06/1993
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 07 06 1993 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).