Entreprise : OCEANIE - SIREN 324 118 082
Identité
Dénomination
OCEANIE
SIREN (siège)
324 118 082
Date d'immatriculation au RNE
19/05/1994
Date de fin de la personne morale
18/05/2042
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
10 RTE DU MANS 72530 YVRE L'EVEQUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT "BENER"
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNEAU ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
COULANS SUR GEE
Nom, Prénom(s)
FROGER GISELE
Nom d'usage
BRUNEAU
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
COULANS SUR GEE
Nom, Prénom(s)
LAURENS THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
LE MELE SUR SARTHE
Nom, Prénom(s)
VERHAEGHE -
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LE MANS
Dénomination
SEC FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
32411808200167
Enseigne
CASH CENTER DES COMMERCANTS
Code APE
524Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
LE COMMERCE DE SOLDES EN TOUS GENRES
Adresse
10 RTE DU MANS
72530 , YVRE L'EVEQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT "BENER"
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8709
Date d'ajout
02/09/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 02/09/2020 avec effet au 02/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
116
Date d'ajout
05/02/1997
Description
(Divers) Cessation de toutes activités commerciales,avec maintien provisoire de l'inscription au registre du Commmerce (LJ), par suite de suppression du fonds à compter du 07.09.94
Numéro d'observation
115
Date d'ajout
05/02/1997
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié et mise en liquidation judiciaire de la sa André Bruneau et de Mr André Bruneau PDG de la sa, juge commissaire : Mme Lardiere, mandataire Liquidateur : Me Di Martino 8 rue de jacobins 72000 Le Mans, date de cessation des paiements : 05.09.94, jugements du TC Mamers du 07.09.94 Date d'effet : 07/09/1994
Numéro d'observation
114
Date d'ajout
05/02/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements Par Mr André Bruneau gérant en date du 05.09.94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE CONSTITUTION : TC ALENCON LE 29/03/1982 TRANSFERT A MAMERS LE MAINE LIBRE DU 18/04/1990 DEPOT DE TRANSFERT : TC MAMERS LE 01/04/1994 N[ A120 JOURNAL LE MAINE LIBRE DU 21/03/1994 TC LE MANS LE 19/05/1994 JOURNAL LE MAINE LIBRE DU 21/03/1994 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).