Entreprise : GFA MUTUEL LA REGION D'YVOIS - SIREN 324 093 772
Identité
Dénomination
GFA MUTUEL LA REGION D'YVOIS
SIREN (siège)
324 093 772
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1982
Début d’activité
10/03/1982
Date de fin de la personne morale
07/04/2012
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété, administration de tous immeubles et droits immobiliers, à destina- tion agricole.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
53974.57 EUR
Adresse du siège
43 AV DU PETIT BOIS 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILLE JEAN-MICHEL , JULES , DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Sailly
Nom, Prénom(s)
LAMBINET GERARD , GERMAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Bièvres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/03/1982
Siret
32409377200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration de tous immeubles et droits immobiliers, à destina- tion agricole.
Adresse
43 AV DU PETIT BOIS
08000 , CHARLEVILLE-MEZIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/03/2021
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/04/2016
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d¿office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).