Entreprise : SCI DE LA SECAR - SIREN 324 073 519
Identité
Dénomination
SCI DE LA SECAR
SIREN (siège)
324 073 519
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1982
Début d’activité
15/01/1982
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, construction, administration de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
RUE VICTOR HUGO 09000 FOIX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PEYSALES D'EN HAUT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARON TABACAYRE MATHIAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Coutens
Nom, Prénom(s)
BRECHET CHRISTOPHE , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Foix
Nom, Prénom(s)
PINTO CARLOS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Mirepoix
Nom, Prénom(s)
QUAGLIO JEAN-PAUL , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Varilhes
Dénomination
CABINET PINTO CONSEILS - AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Mirepoix
Dénomination
MB GESTION AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Coutens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/1982
Siret
32407351900021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, construction, administration de biens immobiliers
Autres Activités
Propriété, construction, administration de biens immobiliers
Adresse
RUE VICTOR HUGO
09000 , FOIX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PEYSALES D'EN HAUT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/03/1982
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE ANCIEN SIEGE SOCIAL : 13 ALLEES DE VILLOTE 09000 FOIX A COMPTER DU 01/10/96, MR ROUQUET ETIENNE EST REMPLACE PAR MR BRECHET CHRISTOPHE EN QUALITE DE GERANT ANNONCE LEGALE : LE JOURNAL DE L'ARIEGE DU 12/12/96
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).