Entreprise : HAM FRANCE ANDREAS MAIER - SIREN 323 997 270
Identité
Dénomination
HAM FRANCE ANDREAS MAIER
Sigle
HAM
SIREN (siège)
323 997 270
Date d'immatriculation au RNE
15/03/1982
Début d’activité
01/02/1982
Date de fin de la personne morale
14/03/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Fabrication d'outils en carbure, vente importation et exportation d'outils notamment d'outils en carbure monobloc.
Code APE
2573B - Fabrication d'autres outillages
Code APRM
2573AZ - Fabrication de moules et modèles ferrures
Capital social
750000 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA FORET 74250 PEILLONNEX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bâtiment D
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMBET CHRISTOPHE
Nom d'usage
CHAMBET
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Epagny Metz-Tessy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1982
Siret
32399727000018
Nom commercial
HAM FRANCE ANDREAS MAIER
Enseigne
HAM FRANCE ANDREAS MAIER
Code APE
2573B - Fabrication d'autres outillages
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Fabrication d'outils en carbure, vente importation et exportation d'outils notamment d'outils en carbure monobloc.
Autres Activités
FABRICATION D'OUTILS EN CARBURE MONOBLOC
Code APRM
2573AZ - Fabrication de moules et modèles ferrures
Adresse
CHE DE LA FORET
74250 , PEILLONNEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bâtiment D
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/003274
Date d'ajout
14/10/2003
Description
Changement de gérant A COMPTER DU 2 JUIN 2003 MR CHAMBET ADRIEN CO GERANT EST PARTANT. IL EST REMPLACE PAR MR CHAMBET CHRISTOPHE NOUVEAU MEMBRE QUI EST NOMME CO- GERANT. date d'effet : 02/06/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).