Entreprise : PLANDORCASH SICA SA - SIREN 323 995 753
Identité
(Entreprise radiée le 14/10/2021)
Dénomination
PLANDORCASH SICA SA
SIREN (siège)
323 995 753
Date d'immatriculation au RNE
15/03/1982
Date de fin de la personne morale
14/03/2032
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme d'intérêt collectif agricole à conseil d'administration (SICA)
Capital social
914694.1 EUR
Adresse du siège
DOMAINE DE LIGNY 45590 SAINT-CYR-EN-VAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUREAU JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
Olivet
Nom, Prénom(s)
COUTEAU ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Orleans
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS REMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1926
Commune de résidence
Orleans
Nom, Prénom(s)
BURTE PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Olivet
Nom, Prénom(s)
BERTRAND MARCEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Orleans
Nom, Prénom(s)
SALLE CLEMENT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1930
Commune de résidence
Orleans
Nom, Prénom(s)
TURBAT JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Orleans
Nom, Prénom(s)
CHERRIER FRANCIS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
Saint Jean le Blanc
Nom, Prénom(s)
GIRAULT ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1923
Commune de résidence
Saint Denis en Val
Nom, Prénom(s)
PERIGON ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1925
Commune de résidence
Saint Denis en Val
Nom, Prénom(s)
PAQUEREAU JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
Saint Denis en Val
Nom, Prénom(s)
TRAVERS BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1934
Commune de résidence
Saint Jean le Blanc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/10/1986
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
32399575300015
Nom commercial
PLANDORCASH
Code APE
5701
Origine du fonds
Création
Activité principale
ASSURER LA PROMOTION, ET LA COMMERCIALISATION EN COMMUN DES VEGETAUX ET PLANTS. INSTAURER ET DEVELOPPER L'ACTIVITE DU LABORATOIRE IN VITRO. PRENDRE TOUTE INITIATIVE SE RATTACHANT A CES OBJETS.
Adresse
domaine de Ligny
45590 , Saint Cyr en Val - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
14/10/2021
Description
Radiation d'office par ordonnance du Juge Commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 13-10-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3716
Date d'ajout
04/06/2004
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19/05/2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS A DESIGNE MME MARTINE COUDOUIN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT. Date d'effet : 19/05/2004
Numéro d'observation
1603
Date d'ajout
28/02/2000
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19/01/2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS A NOMME MONSIEUR BERTRAND ROUSSEAU JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR LAROUSSE Date d'effet : 19/01/2000
Numéro d'observation
2112
Date d'ajout
14/04/1997
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 09/04/97, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS A NOMME MONSIEUR PIERRE LAROUSSE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR LABBE. A COMPTER DU 09/04/97
Numéro d'observation
3329
Date d'ajout
03/09/1987
Description
MENTION D'OFFICE, SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22.04.87 LE TRIBUNAL A MODIFIE LE PLAN ORGANISANT LA CESSION TOTALE DES ELEMENTS D'EXPLOITATION CONCERNANT LES ENTREPRISES : PLANDORCASH SICA SA COMMERCIALISATION DE VEGETAUX HORTICOLES A ST CYR EN VAL DOMAINE DE LIGNY GIE PLANDORCASH FERME DE LIGNY A ST CYR EN VAL SCI DU TRIANGLE VERT, FERME DE LIGNY A ST CYR EN VAL GFA DU GRAND LIGNY, FERME DU GRAND LIGNY A ST CYR EN VAL AU PROFIT DE LA SCI SALLE PROUST, DOMAINE DU LIGNY A ST CYR EN VAL SUBSTITUANT LA SA PEPINIERES SALLE PROUST DUREE DU PLAN PROROGEE DE 2 MOIS EXPIRANT LE 31 MAI 1987. COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME JOUSSET, 20 RUE ALSACE LORRAINE A ORLEANS A COMPTER DU 22.04.87.
Numéro d'observation
3556
Date d'ajout
31/10/1986
Description
MENTION D'OFFICE, SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 03.10.86 LE TRIBUNAL A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT ORGANISANT LA CESSION TOTALE DES ELEMENTS D'EXPLOITATION CONCERNANT LES ENTREPRISES : PLANDORCASH SICA SA SUS-NOMMEE GIE PLANDORCASH A ST CYR EN VAL SCI DU TRIANGLE VERT A ST CYR EN VAL GFA DU GRAND LIGNY A STE CYR EN VAL AU PROFIT DE LA SA SALLE-PROUST 29 RUE DES MONTEES A ORLEANS. DUREE DU PLAN : 6 MOIS EXPIRANT LE 31 MARS 1987. COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME JOUSSET, 4 RUE ALSACE LORRAINE A ORLEANS ADMINISTRATEUR : ME JOUSSET, AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME SAULNIER, 1 RUE DES HUGUENOTS A ORLEANS A COMPTER DU 03.10.86.
Numéro d'observation
3257
Date d'ajout
13/10/1986
Description
MENTION D'OFFICE, SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 08.07.86 LE TRIBUNAL A OUVERT UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONCERNANT LA SOCIETE : PLANDORCASH SICA SA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 08.07.86 JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR LABBE JUGE SUPPLEANT : MONSIEUR LAROUSSE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME SAULNIER, 1 RUE DES HUGUENOTS A ORLEANS ADMINISTRATEUR : ME JOUSSET, 4 RUE ALSACE LORRAINE A ORLEANS LEQUEL AURA POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES DE GESTION. A COMPTER DU 08.07.86.
Numéro d'observation
3258
Date d'ajout
13/10/1986
Description
MENTION D'OFFICE, SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 05.08.86 LE TRIBUNAL A OUVERT PAR EXTENSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA : SICA PLANDORCASH UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONCERNANT LE GIE PLANDORCASH - LA SCI DU TRIANGLE VERT ET LE GFA DU GRAND LIGNY, FERME DE LIGNY A ST CYR EN VAL. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 08.07.86. JUGE-COMMISSAIRE : MR LABBE JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR LAROUSSE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME SAULNIER, 1 RUE DES HUGUENOTS A ORLEANS ADMINISTRATEUR : ME JOUSSET, 4 RUE ALSACE LORRAINE A ORLEANS LEQUEL AURA POUR MISSION D'ASSISTER LES DEBITEURS DANS TOUS LES ACTES DE GESTION. DIT QUE LA PROCEDURE SERA SUIVIE DE FACON COMMUNE POUR TOUTES LES SOCIETES. A COMPTER DU 05.08.86.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 914 694.10 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).