Entreprise : DE LA PETITE CHEVRIE - SIREN 323 971 531
Identité
Dénomination
DE LA PETITE CHEVRIE
SIREN (siège)
323 971 531
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1982
Début d’activité
01/02/1982
Date de fin de la personne morale
21/04/2042
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Administration d'immeubles ruraux
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
LA PETITE CHEVRIE 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Le fief Sauvin
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUGER ESTELLE
Nom d'usage
BOUYER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
BOUYER SAMUEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1982
Siret
32397153100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Administration d'immeubles ruraux
Autres Activités
Administration d'immeubles ruraux
Adresse
LA PETITE CHEVRIE
49110 , MONTREVAULT-SUR-EVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Le fief Sauvin
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1993
Date d'ajout
03/02/2010
Description
Transformation de la société à compter du 01/02/2010 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Groupement foncier agricole (GFA) Changement de dénomination à compter du 01/02/2010 Ancienne : DES BRODEAUX Nouvelle : DE LA PETITE CHEVRIE Réduction de capital à compter du 01/02/2010 Ancien : 152449,02 EUR Nouveau : 10000 EUR Modification d'activité de l'établissement principal situé la Petite Chevrie - le Fief Sauvin 49600 BEAUPREAU à compter du 01/02/2010 Ancienne : Exploitation agricole en commun Nouvelle : Administration d'immeubles ruraux Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009 : Partant : BOUYER Jean-Michel, Gérant(e) Partant : BOUYER Chantal, Gérant(e) Nouveau : BOUYER Estelle, Associé Changement de qualité : BOUYER Samuel, Gérant(e) devient Gérant associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).