Entreprise : LE RENOVATEUR DES FACADES - SIREN 323 924 571
Identité
Dénomination
LE RENOVATEUR DES FACADES
Sigle
LE RENOVAT
SIREN (siège)
323 924 571
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1988
Début d’activité
15/03/1982
Dissolution
- Date de dissolution : 14/12/1992
Date de fin de la personne morale
24/03/2072
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
AGENCEMENT DE LIEUX DE VENTE
Code APRM
4332CZ - Agencement de lieux de vente
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
118 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOLTZMANN MARIE , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NURY ODETTE
Nom d'usage
DEVAUX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DEVAUX PHILIPE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Saint Cloud
Dénomination
SOCIETE AUDIREV
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SA GROUPE PHILIPPE DEVAUX
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Pantin
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
15/03/1982
Siret
32392457100017
Origine du fonds
Autre
Activité principale
AGENCEMENT DE LIEUX DE VENTE
Code APRM
4332CZ - Agencement de lieux de vente
Adresse
298 RUE DE ROSNY
93100 , MONTREUIL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/07/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 15 06 1994 LE TC DE BOBIGNY OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT REGIME SIMPLIFIE ET PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA STE; DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 15 04 1994 ; JUGE COMMISSAIRE : MR LEROY J , JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT: MR TEYCHENE-COUTET, LIQUIDATEUR : MAITRE GIFFARD FREDERIC54 RUE RENE CAMIER 93000 BOBIGNY
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/03/1994
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).