Entreprise : ARIEDIS - SIREN 323 900 795
Identité
Dénomination
ARIEDIS
SIREN (siège)
323 900 795
Date d'immatriculation au RNE
10/05/1982
Début d’activité
03/11/1982
Date de fin de la personne morale
09/05/2081
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Hypermarché, achat et vente d'ouvrages en métaux précieux équipement pour la personne et la maison, disques, papeterie, librairie et journaux, puériculture, bijoux, horlogerie, parapharmacie, produits de beauté, optique, fleurs, vente de produits pétroliers, location de matériels en tous genre en galerie marchande, d'emplacement pour tous commerces, utilisation de distributeurs automatiques pour tous objets, de tous moyens de
Code APE
4711F - Hypermarchés
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
20 AV DES PYRENEES 09100 SAINT-JEAN-DU-FALGA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOBRAQUES PATRICK , JACQUES , MARCEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
La Tour-du-Crieu
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD VALERIE , NADINE
Nom d'usage
SOBRAQUES
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
La Tour-du-Crieu
Dénomination
SYGNATURES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse Cedex 5
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/1982
Siret
32390079500010
Enseigne
E.LECLERC
Code APE
4711F - Hypermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hypermarché, achat et vente d'ouvrages en métaux précieux équipement pour la personne et la maison, disques, papeterie, librairie et journaux, puériculture, bijoux, horlogerie, parapharmacie, produits de beauté, optique, fleurs, vente de produits pétroliers, location de matériels en tous genre en galerie marchande, d'emplacement pour tous commerces, utilisation de distributeurs automatiques pour tous objets, de tous moyens de
Adresse
20 AV DES PYRENEES
09100 , SAINT-JEAN-DU-FALGA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/05/1982
Description
Historique des observations RCS : PUBLICITE CONSTITUTION LA CROIX DU MIDI A COMPTER DU 01.10.92 : CHANGEMENT AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ANCIENNES FONCTION DE MR BLANCHARD ALAIN : ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINIS- -TRATION ANCIENNE FONCTION DE MME BLANCHARD NADINE : DIRECTEUR GENERAL ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 29.1.93 A COMPTER DU 30.06.95 : NOMINATION DE LA SOCIETE LABERENNE LAFFONT EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR ROGER LABERENNE NOMINATION DE MR JEAN-MARC ROUSSET EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR PIERRE LAFFONT ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 14.07.95 A COMPTER DU 30/06/99, NOMINATION DE MR BLANCHARD ALAIN EN QUALITE DE GERANT INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 16/07/99 A COMPTER DU 01/12/99, MRS MARQUET PHILIPPE ET BOISSONNADE PHILIPPE SONT REMPLACES PAR LES SOCIETES SODICAT ET TPLM EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 10/12/99 Mention du 06/08/2001 : AUGMENTATION CONVERSION DE CAPITAL A compter du : 29/06/2001 Ancien : 250.000 FRF Nouveau : 250.000 EUROS Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE DU 13/07/2001 Mention du 28/11/2001 : MISE EN HARMONIE AVEC LA LOI 2001-420 15/05/2001 Mention du 12/02/2002 : TRANSFORMATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Ancienne forme juridique : SOCIETE ANONYME A compter du : 22/11/2001 Insertion : GAZETTE ARIEGEOISE DU 11/01/2002
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).