Entreprise : LES ARTISANS DE SAINT JULIEN L'ARS - SIREN 323 875 542
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2021)
Dénomination
LES ARTISANS DE SAINT JULIEN L'ARS
Sigle
"L.A.S.J.L.A."
SIREN (siège)
323 875 542
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1982
Fermeture de l'établissement - 32387554200017
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1990
Date de fin de la personne morale
26/02/2022
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
27 RUE DE L'EGLISE 86800 SAINT JULIEN L'ARS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRISSIAUD ANDRE
Qualité
Administrateur, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1925
Commune de résidence
Saint-Julien-l'Ars
Nom, Prénom(s)
PILLET JACQUES, LOUIS
Qualité
Administrateur, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1929
Commune de résidence
Saint-Julien-l'Ars
Nom, Prénom(s)
CAILLAUD JOEL, GILLES
Qualité
Administrateur, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Montamisé
Nom, Prénom(s)
LEFORT ALAIN
Qualité
Administrateur, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Tercé
Nom, Prénom(s)
DUSSIDOUR GILLES , PIERRE , ALAIN
Qualité
Administrateur, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Saint-Julien-l'Ars
Nom, Prénom(s)
MONTAUFIER JEAN-LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Saint-Julien-l'Ars
Nom, Prénom(s)
GEAY RENE , MARCEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1934
Commune de résidence
Bonnes
Nom, Prénom(s)
CHESNEAU RENE , ALBERT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Saint-Julien-l'Ars
Nom, Prénom(s)
LETANG RENE
Qualité
Membre, Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1933
Commune de résidence
Saint-Julien-l'Ars
Nom, Prénom(s)
MORILLON ALAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Saint-Julien-l'Ars
Nom, Prénom(s)
FAROU JEAN-PIERRE , GABRIEL , LOUIS
Qualité
Membre, Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
Lavoux
Nom, Prénom(s)
MARTIN GERMAINE , MARIE
Nom d'usage
THEVENET ROGER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1924
Commune de résidence
Queaux
Nom, Prénom(s)
LIDON MAURICE , ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1920
Commune de résidence
Pouillé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/01/1982
Siret
32387554200017
Code APE
703C
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSTRUCTION DE PAVILLONS INDI VIDUELS OU AUTRES CONSTRUCTIONS, REPARATIONS ET RESTAURATIONS, REALISATION D'ETUDES PROJETS PLANS DEVIS DEPOTS DE DOSSIERS ADMINISTRATIFS OU FINAN- CIERS, DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE, REALISA - TION DE PLANNINGS DE CHANTIERS. FAVORISER LA REALI SATION ARTISANALE DE L'ACTIVITE DES MEMBRES DU GIE PAR UNE AMELIORATION CONCRETE ET DECISIVE DU SERVI CE RENDU A LA CLIENTELE ET UNE RECHERCHE DE NOU - VEAUX DEBOUCHES ET DE NOUVEAUX MARCHES.
Adresse
27 RUE 27 Rue DE L'EGLISE
86800 , Saint-Julien-l'Ars - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/04/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).