Entreprise : R F R - SIREN 323 875 187
Identité
Dénomination
R F R
SIREN (siège)
323 875 187
Date d'immatriculation au RNE
10/10/1984
Début d’activité
10/10/1984
Date de fin de la personne morale
09/10/2072
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT A L'ACTIVITE DE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DANS LE BATIMENT, TOUS TRAVAUX D'INGENIERIE EN GENERAL, TOUTES ETUDES ET APPLICATIONS DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE, NOTAMMENT SOLAIRE.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
301530 EUR
Adresse du siège
4 RUE D'ENGHIEN 75010 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4-6
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICE KIERAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VAILLANT PAUL , EVARISTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Paris
Dénomination
STE MBV ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/10/1984
Siret
32387518700086
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT A L'ACTIVITE DE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DANS LE BATIMENT, TOUS TRAVAUX D'INGENIERIE EN GENERAL, TOUTES ETUDES ET APPLICATIONS DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE, NOTAMMENT SOLAIRE.
Adresse
4 RUE D'ENGHIEN
75010 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4-6
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/09/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/12/1981
Siret
32387518700029
Code APE
742C
Adresse
6 AV THIERS
06600 , ANTIBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/07/1990
Siret
32387518700078
Code APE
742C
Adresse
4 RUE MAILLARD
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
57
Date d'ajout
17/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 17/12/2015 arrête le plan de cession au profit de : Sas artelia batiment et industrie, . Sous le n° P201502768.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
30/09/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 30-09-2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201502768, date de cessation des paiements le 31-08-2015, et a désigné : juge commissaire M. Jacques Monchablon liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, administrateur SELARL Bauland-Carboni-Martinez en la personne de Me Carboni, 7 rue de Caumartin 75009 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc l'activité est maintenue jusqu'au 30-12-2015
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).