Entreprise : SCI LE COUBERTIN - SIREN 323 838 672
Identité
(Entreprise radiée le 07/01/2022)
Dénomination
SCI LE COUBERTIN
SIREN (siège)
323 838 672
Date d'immatriculation au RNE
02/03/1982
Fermeture de l'établissement - 32383867200018
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2021
Date de fin de la personne morale
01/03/2032
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
AV PIERRE DE COUBERTIN 34500 BEZIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUMBERT ALEXANDRA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Villeneuve-lès-Béziers
Nom, Prénom(s)
HUMBERT RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Valras-Plage
Nom, Prénom(s)
SANCHEZ FABIENNE
Nom d'usage
HUMBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Valras-Plage
Nom, Prénom(s)
HUMBERT LAETITIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Valras-Plage
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/10/1981
Siret
32383867200018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles leur location leur administration possibilité de nantir ou D hypothéquer son bien immobilier en garantie des emprunts consentis par les associés pour acquérir les parts
Adresse
AV Avenue Pierre de Coubertin
34500 , Béziers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
358
Date d'ajout
07/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/10/2021
Description
Dissolution à compter du 30/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2020, liquidateur : HUMBERT né(e) SANCHEZ Fabienne, siège de la liquidation : 1 Rue de Gérone 34350 Valras-Plage, parution de la publicité légale : L'Agglo-rieuse paru le 09/12/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 20 000.00 FRF nouveau montant : 3 048.98 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).