Entreprise : ENTREPRISE DHEEDENE - SIREN 323 801 365
Identité
Dénomination
ENTREPRISE DHEEDENE
SIREN (siège)
323 801 365
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1982
Date de fin de la personne morale
21/02/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
856860 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU ROUGE BOUTON 59113 SECLIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE B6
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DHEEDENE ANNIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
DRUART FABIEN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Lambersart
Dénomination
CABINET COULON - LOTIN - DRUART
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lambersart
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
32380136500012
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise de peinture, vitrerie, plâtrerie et revêtements de sols.
Adresse
6 RUE rue du Rouge Bouton Zone
59113 , Seclin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE B6
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1989
Siret
32380136500038
Code APE
454J
Adresse
27 RUE ST BERNARD
59000 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
32380136500046
Code APE
454J
Adresse
151 AV JEAN JAURES
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT D RDC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
15/01/2020
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
15/01/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 14/01/2020 .
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
19/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 18/11/2015 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2015/188 désigne comme liquidateur : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître BORKOWIAK Tour mercure 8ème étage 445 Boulevard Gambetta 59976 TOURCOING Cedex met fin a la mission de l'administrateur : ELRL AJJIS prise en la personne de Me LABIS
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
16/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 16/10/2015 arrête le plan de cession . Sous le n° 2015/188.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
02/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 01/07/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 23/02/2016.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/02/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 23/02/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015/188 date de cessation des paiements le 15/02/2015, administrateur : ELRL AJJIS prise en la personne de Me LABIS 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître BORKOWIAK Tour mercure 8ème étage 445 Boulevard Gambetta 59976 TOURCOING Cedex, et a ouvert une période d'observation expirant le 23/08/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/02/1982
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DES 25-26/1/1982. LOCATAIRE-GERANT E (PROPRIETAIRE DU FONDS MR LUCIEN DHEEDENE-R.C.LI LLE 55 A 550-A DATER DU 1.1.1982). MODIFICATION DU 27 JUILLET 1990 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS AV EC LES DERNIERES DISPOSITIONS - A DATER DU 18/06/1 990.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).