Entreprise : SOC LES ENDUITS DU VAL DU LOIR - SIREN 323 780 262
Identité
(Entreprise radiée le 14/11/2023)
Dénomination
SOC LES ENDUITS DU VAL DU LOIR
Sigle
EVL
SIREN (siège)
323 780 262
Date d'immatriculation au RNE
19/05/1982
Date de fin de la personne morale
18/05/2081
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
285 RUE GEORGES MELIES 41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARROMAN EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Orléans
Dénomination
VAL DE LOIRE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orléans
Dénomination
B.R.I.C.
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Sulpice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
32378026200032
Enseigne
E.V.L.
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Enduits de façades
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
285 RUE 285 rue Georges Méliès
41350 , Saint-Gervais-la-Forêt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/05/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1986
Siret
32378026200024
Code APE
454J
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Activité principale
MACONNERIE ENDUITS TRAVAUX DE CONSTRUCTION & DE MACONNERIE EN MATERIAUX TRA
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
751 RUE DES CHAMPLES
41100 , VENDOME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
32378026200040
Code APE
702C
Adresse
LES COURTIS
41100 , VENDOME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9452
Date d'ajout
14/11/2023
Description
Radiation d’office consécutive à la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (art R. 123-129 1° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9440
Date d'ajout
14/11/2023
Description
En date du 10/11/2023, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Numéro d'observation
4880
Date d'ajout
11/09/2018
Description
Cessation d'activité à compter du 15/12/2017 Maintien de l'immatriculation au RCS pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire
Numéro d'observation
6182
Date d'ajout
05/12/2017
Description
En date du 01/12/2017, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné : Juge-Commissaire : François MARCHAND, Liquidateur : Maître Hubert LAVALLART - 12, place Jean-Jaurès - 41000 BLOIS Et a fixé au 01/12/2017 la date de cessation des paiements. Ce jugement a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 15/12/2017
Numéro d'observation
6116
Date d'ajout
29/11/2016
Description
En date du 25/11/2016, le Tribunal de Commerce de BLOIS a décidé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 15/07/2017
Numéro d'observation
894
Date d'ajout
15/02/2016
Description
En date du 12/02/2016, le Tribunal de Commerce de BLOIS a décidé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 15/01/2017
Numéro d'observation
246
Date d'ajout
18/01/2016
Description
En date du 15/01/2016, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné : Juge-Commissaire : François MARCHAND, Administrateur Judiciaire : MAITRE FRANCK MICHEL - 8, rue de Signeulx - 41000 BLOIS, avec mission d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion, Mandataire Judiciaire : Maître Hubert LAVALLART - 12, place Jean-Jaurès - 41000 BLOIS, A ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé au 13/01/2016 la date de cessation des paiements
Numéro d'observation
3002
Date d'ajout
27/08/2003
Description
CESSION DU FONDS SIS 41100 VENDOME, ZAC DES COURTILS, RUE NICEPHORE NIEPCE A LA SARL ENDUITS DU VAL DE FRANCE Date d'effet : 22/07/2003
Numéro d'observation
2787
Date d'ajout
05/08/2003
Description
CONCERNANT LE FONDS SIS 41350 SAINT GERVAIS LA FORET, 285, RUE GEORGES MELIES : FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR M. NORBERTO FORMOSO ACHAT DU FONDS ARTISANAL SANS OPPOSITION Date d'effet : 01/03/2003
Numéro d'observation
2788
Date d'ajout
05/08/2003
Description
CONCERNANT L'ETABLISSEMENT SIS 41100 VENDOME, ZAC DES COURTIS, RUE NICEPHORE NIEPCE : FIN DE LA LOCATION-GERANCE CONSENTIE PAR M. NORBERTO FORMOSO ACQUISITION DU FONDS ARTISANAL (SANS OPPOSITIONS) A COMPTER DU 01/03/2003 LEDIT FONDS ETANT DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SARL ENDUITS DU VAL DE FRANCE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J070 2017-12-01 Prononciation liquidation judiciaire 2018-04-17 GREFFE DU TC DE BLOIS GREFFE DU TC DE BLOIS MAITRE HUBERT LAVALLART;J111 2023-11-10 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2023-12-01 GREFFE DU TC DE BLOIS GREFFE DU TC DE BLOIS;05 2016-01-15 OUV. PROC REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2016-06-16 GREFFE DU TC DE BLOIS GREFFE DU TC DE BLOIS MAITRE HUBERT LAVALLART;06 2017-07-12 ARRET DU PLAN DE CONTINUATION 2017-10-23 GREFFE DU TC DE BLOIS GREFFE DU TC DE BLOIS MAITRE HUBERT LAVALLART
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).