Entreprise : GFA DE LAGAIL ET LA REGUINNADE - SIREN 323 778 654
Identité
Dénomination
GFA DE LAGAIL ET LA REGUINNADE
SIREN (siège)
323 778 654
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
23/02/1982
Date de fin de la personne morale
31/12/2031
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
MISE EN VALEUR,GESTION,ADMINISTRATION D'IMMEUBLES A DESTINATION AGRICOLE ACHAT ET LOCATION DE TOUS AUTRES IMMEUBLES A DESTINATION AGRICOLE.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
495459.31 EUR
Adresse du siège
DOM DE LAGAIL 11400 MIREVAL-LAURAGAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LAURABUC ET MIREVAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNEL DAVID , CHARLES , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
33133 CORAL GABLES
Nom, Prénom(s)
BONNEL CHARLES , JEAN , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
33143 MIAMI
Nom, Prénom(s)
CLINET MICHELE , JEANNE , MARIE
Nom d'usage
BONNEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Mireval-Lauragais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/02/1982
Siret
32377865400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
MISE EN VALEUR,GESTION,ADMINISTRATION D'IMMEUBLES A DESTINATION AGRICOLE ACHAT ET LOCATION DE TOUS AUTRES IMMEUBLES A DESTINATION AGRICOLE.
Autres Activités
MISE EN VALEUR,GESTION,ADMINISTRATION D'IMMEUBLES A DESTINATION AGRICOLE ACHAT ET LOCATION DE TOUS AUTRES IMMEUBLES A DESTINATION AGRICOLE.
Adresse
DOM DE LAGAIL
11400 , MIREVAL-LAURAGAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LAURABUC ET MIREVAL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
14/02/1996
Description
SUIVANT ACTE RETENU PAR ME B.BELLOC,NOTAIRE ASSOCIE A CASTELNAUDARY EN DATE DU 16.12.95 MR.PIERRE CLINET A DONNE SA DEMISSION DE SES FONCTIONS DE GERANT A COMPTER DU 31.12.95. MME BONNEL NEE CLINET MICHELE A ETE DESIGNEE EN QUALITE DE NOUVELLE GERANTE A COMPTER DU 01.01.96. LE CAPITAL SOCIAL A ETE REDUIT A LA SOMME DE 3.250.000 FRS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
317
Date d'ajout
16/11/1992
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01.07.92 DECIDE DE NOMMMER EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT MR. PIERRE CLINET EN REMPLACEMENT DE MR.JEAN ABILE-GAL DECEDE.
Numéro d'observation
126
Date d'ajout
30/04/1992
Description
SUIVANT ACTE RECU PAR ME BELLOC,NOTAIRE ASSOCIE A CASTELNAUDARY EN DATE DU 19.12.91 LE CAPITAL SOCIAL A ETE REDUIT DE 50.000 FRS LE CAPITAL SOCIAL EST DONC FIXE A LA SOMME DE :4.050.000 FRS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTELNAUDARY A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 495 459.31 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).