Entreprise : GIE GROUPE ARCHIPOLE - SIREN 323 734 574
Identité
(Entreprise radiée le 23/03/2021)
Dénomination
GIE GROUPE ARCHIPOLE
SIREN (siège)
323 734 574
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1982
Date de fin de la personne morale
14/02/2042
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
RTE DE SAINTE FOIX 35000 RENNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LILLION
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERVE CHRISTELLE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Pacé
Nom, Prénom(s)
BOUYER BERTRAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Monterfil
Nom, Prénom(s)
BOULANGE JEAN-PIERRE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Le Rheu
Nom, Prénom(s)
LE BERRE THIERRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Bruz
Nom, Prénom(s)
RAITIF LOIC
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
A.U.A. STRUCTURES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Rennes Cedex 9
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/1983
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1981
Siret
32373457400011
Origine du fonds
Autre
Activité principale
elle n'est pas commerciale la création et la gestion de tous services communs aux membres adhérents
Adresse
RTE Route de Sainte Foix Lillion
35000 , Rennes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LILLION
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9541
Date d'ajout
23/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/11/2020
Description
Dissolution à compter du 30/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2020, liquidateur : LE BERRE Thierry, siège de la liquidation : Lillion Route de Sainte Foix 35000 Rennes, parution de la publicité légale :
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/03/2011
Description
: Prorogation de la durée de la société jusqu'au 14.02.2042.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/02/1982
Description
Historique des observations depuis le 15/02/1982 : - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * A.U.A. LE BERRE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé route de Sainte Foix, Lillion 35000 Rennes : Observation depuis le 15/02/1982 : - DEBUT D'ACTIVITE : 01.09.1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).