Entreprise : GAEC MOREL FRERES - SIREN 323 685 891
Identité
Dénomination
GAEC MOREL FRERES
SIREN (siège)
323 685 891
Date d'immatriculation au RNE
17/02/1982
Début d’activité
01/01/1982
Dissolution
Date de fin de la personne morale
16/02/2017
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE DES BIENS DONT CHACUN DES ASSOCIES EST PROPRIETAI- RE OU LOCATAIRE NOMBRE D'EXPLOITATIONS DONT EST ISSU LE GROUPEMENT : 1 SUPERFICIE TOTALE EXPLOITEE PAR LE GROUPEMENT : 35 HA 22 A
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
93908.59 EUR
Adresse du siège
HAM DE MANQUEVILLE 62190 LILLERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
LILLERS
Nom, Prénom(s)
MOREL JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
MONS EN BAROEUL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
32368589100018
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE DES BIENS DONT CHACUN DES ASSOCIES EST PROPRIETAI- RE OU LOCATAIRE NOMBRE D'EXPLOITATIONS DONT EST ISSU LE GROUPEMENT : 1 SUPERFICIE TOTALE EXPLOITEE PAR LE GROUPEMENT : 35 HA 22 A
Autres Activités
Culture et élevage associés
Adresse
HAM DE MANQUEVILLE
62190 , LILLERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5859
Date d'ajout
22/11/2007
Description
Dissolution anticipée de la société Liquidateur : NANSOT Thierry Siège de la liquidation : à l'adresse du liquidateur Date d'effet : 10/01/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 616 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 93 908.59 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).