Entreprise : ETABLISSEMENT POUR L AUTO LACOUR YVAN - SIREN 323 647 362
Identité
(Entreprise radiée le 28/06/2022)
Dénomination
ETABLISSEMENT POUR L AUTO LACOUR YVAN
SIREN (siège)
323 647 362
Date d'immatriculation au RNE
16/03/1982
Date de fin de la personne morale
15/03/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
23000 EUR
Adresse du siège
RUE DES CHARBONNIERS 34200 SETE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Q DES MOULINS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LACOUR MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
SETE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/01/1982
Siret
32364736200025
Nom commercial
ETS POUR L'AUTO YVAN LACOUR
Enseigne
ETS POUR L'AUTO YVAN LACOUR
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Garage mécanique, vente au détail de tous articles pour automobilistes.
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Adresse
RUE rue des Charbonniers, Quai des Moulins
34200 , Sète - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Q DES MOULINS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11204
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/01/2022
Description
Dissolution à compter du 15/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/12/2021, liquidateur : LACOUR Michel, siège de la liquidation : Rue des Charbonniers, Quai des Moulins 34200 Sète, parution de la publicité légale : 7 Officiel Metropolitain paru le 25/01/2022
Numéro d'observation
2418
Date d'ajout
19/01/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
18005
Date d'ajout
16/12/2010
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 17/09/2010
Numéro d'observation
1832
Date d'ajout
17/07/2008
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 02/06/2008 Augmentation de capital à compter du 02/06/2008 Ancien : 7622,45 EUR Nouveau : 60000 EUR Réduction de capital à compter du 02/06/2008 Ancien : 60000 EUR Nouveau : 23000 EUR Reconstitution des capitaux propres à compter du 02/06/2008
Numéro d'observation
268
Date d'ajout
08/02/1991
Description
ANCIEN GERANT : MR LACOUR YVAN NOUVEAU GERANT : MR LACOUR MICHEL A COMPTER DU 12.12.90
Numéro d'observation
201
Date d'ajout
30/01/1989
Description
CAPITAL PORTE DE 30.000 A 50.000 FRANCS A COMPTER DU 31/12/88
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).