Entreprise : AUX MONNAIES DE BRETAGNE - SIREN 323 634 808
Identité
Dénomination
AUX MONNAIES DE BRETAGNE
SIREN (siège)
323 634 808
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1982
Date de fin de la personne morale
28/01/2081
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
23 QUAI LAMENNAIS 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAUNAY JACQUES , GUY , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
GOURDEL FERNAND
Qualité
Autre
Commune de résidence
...
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/10/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1982
Siret
32363480800030
Code APE
930N
Origine du fonds
Autre
Activité principale
numisnatique et métaux précieux
Adresse
23 QUAI LAMENNAIS
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/01/1982
Description
Historique des observations depuis le 29/01/1982 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : LE 31.12. - DROIT AU BAIL ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 80 000 FRS. PRECEDENTE PROPRIETAIRE SARL COPY OUEST, RCS RENNES B 301 897 914. - ETABLISSEMENT(S) PRECEDEMMENT EXPLOITE(S): * RENNES, 3 QUAI LAMENNAIS, DEBUT 01.01.1982, NU- MISMATIQUE ET METAUX PRECIEUX ; CREATION, SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL TRANSFERES A RENNES, 23 QUAI LAMENNAIS, A COMPTER DU 01.04. 1982. - MENTION D'OFFICE DU 14.03.1985 : * DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 13.03.1985. - MENTION D'OFFICE DU 01.04.1985 : * LIQUIDATION DES BIENS, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES EN DATE DU 19.03.1985, SUR DE- CLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS. DATE PROVI- SOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 13.03.1985. JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR GOURDEL, SYNDIC : ME BERTHELOT, 1 BD DU COLOMBIER, RENNES.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
29/01/1982
Description
: - MENTION D'OFFICE DU 15.10.1993 : * CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 5.10.1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).