Entreprise : EARL D EVERCAIGNE - SIREN 323 549 915
Identité
Dénomination
EARL D EVERCAIGNE
SIREN (siège)
323 549 915
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1982
Début d’activité
01/07/1980
Date de fin de la personne morale
21/01/2111
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/1983
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
la société à pour objet l'exploitation et la gestion de biens agricoles, apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, crées ou pris à bail par la société.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
153668.61 EUR
Adresse du siège
LA FERME D'EVERCAIGNE 02860 CHERMIZY-AILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELVILLE NICOLAS , MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Chermizy Ailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1980
Siret
32354991500011
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
la société à pour objet l'exploitation et la gestion de biens agricoles, apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, crées ou pris à bail par la société.
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA FERME D'EVERCAIGNE
02860 , CHERMIZY-AILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/01/1982
Description
--- A COMPTER DU 01/01/91 - TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL - GERANT : DELVILLE MICHEL. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DUDECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 008 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 153 668.61 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/01/1982
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 63 le 20/01/1982 --- Publicité au Journal : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE --- Parution au Journal le 01/01/1982
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).