Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEGEVE - SIREN 323 516 625
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEGEVE
SIREN (siège)
323 516 625
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1982
Début d’activité
19/12/1974
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Caisse locale de crédit mutuel
Activités principales de l’objet social
Opérations bancaires et annexes prévues par la loi telles que opérations de courtage d'assurance, et services d'investissement.
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
1168129 EUR
Adresse du siège
773 RTE NATIONALE 74120 MEGEVE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE FOGAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
APERTET FRANCOISE
Nom d'usage
CACHAT-ROSSET
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
BESSON-MAGDELAIN YANNICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Demi-Quartier
Nom, Prénom(s)
CHATRON MICHAUD PASCAL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Megève
Nom, Prénom(s)
DUVILLARD PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Praz-sur-Arly
Nom, Prénom(s)
GROSSET-JANIN SYLVIANNE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Megève
Nom, Prénom(s)
LEGON PASCAL , BERTRAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Combloux
Nom, Prénom(s)
MARIN-LAMELLET ROMAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Flumet
Nom, Prénom(s)
MUSSET PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Praz-sur-Arly
Nom, Prénom(s)
SOCQUET MARTINE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Megève
Nom, Prénom(s)
VANCRAEYNEST HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Praz-sur-Arly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/12/1974
Siret
32351662500023
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
OPERATIONS BANCAIRES ET ANNEXES PREVUES PAR LA LOI TELLES QUE OPERATIONS DE COURTAGE D'ASSURANCE, ET SERVICES D'INVESTISSEMENT
Autres Activités
OPERATIONS BANCAIRES ET ANNEXES PREVUES PAR LA LOI TELLES QUE OPERATIONS DE COURTAGE D'ASSURANCE, ET SERVICES D'INVESTISSEMENT
Adresse
773 RTE NATIONALE
74120 , MEGEVE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE FOGAL
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/01/1982
Siret
32351662500015
Code APE
651D
Adresse
33 RUE DE LA POSTE
74120 , MEGEVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/002650
Date d'ajout
23/08/2007
Description
Modification autre ANCIEN CAPITAL: 698 443,17 EUR NOUVEAU CAPITAL: 1 006 975,15 EUR MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PARTANTS: M. SONDAZ Jean et M. PEYRE Jean. date d'effet : 22/03/2007
Numéro d'observation
F06/003513
Date d'ajout
28/11/2006
Description
Modification autre NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 69 443.17 € ANCIEN : 170 864.00 € MR MAILLET CONTOZ MAURICE EST PARTANT. date d'effet : 23/03/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).