Entreprise : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL LABORATOIRE VAL DE GARONNE - SIREN 323 437 376
Identité
(Entreprise radiée le 21/07/2022)
Dénomination
SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL LABORATOIRE VAL DE GARONNE
Sigle
VAL DE GARONNE
SIREN (siège)
323 437 376
Date d'immatriculation au RNE
19/09/1988
Fermeture de l'établissement - 32343737600029
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2022
Fermeture de l'établissement - 32343737600011
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/1995
Fermeture de l'établissement - 32343737600037
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2022
Fermeture de l'établissement - 32343737600045
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2004
Fermeture de l'établissement - 32343737600052
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2004
Date de fin de la personne morale
18/09/2038
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
492000 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE DUMES 33210 LANGON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT A6
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CADREN JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
ANGLA-GRE MAYLIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
ARRIUDARRE PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Bouliac
Nom, Prénom(s)
REIG THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Gradignan
Dénomination
BORDAUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/06/1981
Siret
32343737600029
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de biologie medicale laboratoire veterinaire hygiene alimentaire
Adresse
LOT A6 ZONE D'ACTIVITES DE
33210 , Langon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DUMES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/09/1981
Siret
32343737600011
Enseigne
LABORATOIRE ANALYSES BIOLOGIE MEDICALE
Code APE
851K
Adresse
15 CRS DU QUATORZE JUILLET
33210 , LANGON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/07/1995
Siret
32343737600037
Enseigne
LABORATOIRE D ANALYSES MEDICALES
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie medicale
Adresse
RES LES TILLEULS
33430 , BAZAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/1996
Siret
32343737600045
Enseigne
LABORATOIRE ANALYSES MEDICALES DESERCES
Code APE
851K
Adresse
4 PL DE LA COURONNE
47200 , MARMANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1999
Siret
32343737600052
Enseigne
LABORATOIRE ANALYSES MEDICALES SARCOS
Code APE
851K
Adresse
51 BD ULYSSE CASSE
47200 , MARMANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
46829
Date d'ajout
21/07/2022
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SYNLAB Nouvelle Aquitaine, Bordeaux : 393932306 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/05/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19974
Date d'ajout
17/01/2000
Description
Mention pour ordre : Dénomination exacte : société d'exercice libéral de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale à mur, s Sicard, c mur, l Deserces, n Sarcos
Numéro d'observation
33460
Date d'ajout
17/08/1995
Description
Cette société déjà constituée sous la forme Société civile Se transforme en Société d'exercice libéral à responsabilité limitée A compter du : 01-07-1995 (ancien n gestion 88 d 693 et 95 b 1561) Radiation du
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).