Entreprise : CUMA DE FOURCES - SIREN 323 426 809
Identité
Dénomination
CUMA DE FOURCES
SIREN (siège)
323 426 809
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1982
Début d’activité
15/12/1981
Date de fin de la personne morale
05/01/2080
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
11113.53 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 32250 FOURCES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRO MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
MONTREAL DU GERS
Nom, Prénom(s)
FERRO STEPHANE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Fourcès
Nom, Prénom(s)
LACLOTTE YANNICK , SYLVAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Fourcès
Nom, Prénom(s)
LALANNE ALBERT , GUY , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Fourcès
Nom, Prénom(s)
LAVIGNE-CASTERAN XAVIER , FRANCOIS , GILBERT , JOSE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Fourcès
Nom, Prénom(s)
PLANTE THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Moncrabeau
Nom, Prénom(s)
SAINT MARTIN SERGE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Fourcès
Nom, Prénom(s)
SOURBES GERALDINE , MARYLENE
Nom d'usage
DESPAX
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Montréal
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1981
Siret
32342680900014
Nom commercial
CUMA DE FOURCES
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Adresse
MAIRIE
32250 , FOURCES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2878
Date d'ajout
17/09/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 02/09/2014 : Partant : TORREGIANI Ernest, Membre Partant : LARROQUE Jean Pierre, Membre Partant : PINSOLLES André, Membre Partant : SAINT MARC René, Membre Partant : MASSARTIC Gilbert, Secrétaire Partant : MATHIEU Pierre, Vice-président Partant : ESQUERRE Pierre, Président Nouveau : LALANNE Albert, Président Nouveau : SAINT MARTIN Serge, Vice-président Nouveau : PLANTE Thierry, Secrétaire Nouveau : FERRO Stéphane, Membre Nouveau : LACLOTTE Yannick, Membre Nouveau : DESPAX Géraldine, Membre Nouveau : LAVIGNE-CASTERAN Xavier, Membre
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 72 900.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 11 113.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).