Entreprise : SORGEC - SIREN 323 418 053
Identité
Dénomination
SORGEC
Sigle
SORGEC
SIREN (siège)
323 418 053
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU 22 EME B M N A 71400 AUTUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LELONG BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
CHATENOY LE ROYAL
Nom, Prénom(s)
CAUMONT JEAN , DENIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
AUTUN
Nom, Prénom(s)
BONNIN PHILIPPE , GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
LE CREUSOT
Nom, Prénom(s)
DIAZ ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
LE BREUIL
Nom, Prénom(s)
DEGRANGE CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
MENOTEY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/01/1982
Siret
32341805300027
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession d'expert comptable
Adresse
4 RUE 4 rue du 22e Bmna
71400 , Autun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5966
Date d'ajout
02/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/01/2021 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUTUN A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).