Entreprise : JFVMAS HOLDING - SIREN 323 389 742
Identité
Dénomination
JFVMAS HOLDING
Sigle
SAS
SIREN (siège)
323 389 742
Date d'immatriculation au RNE
05/01/1982
Début d’activité
01/01/1982
Date de fin de la personne morale
04/01/2081
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
vente et réparations de machines agricoles et petit outillage agricole
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Capital social
8100 EUR
Adresse du siège
1 RTE Bellevue 53250 Le Ham FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERGUE JEAN-FRANCOIS , BRUNO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Louverné
Dénomination
FIGECAL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bonchamp-lès-Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
32338974200012
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
1) Holding2) Prestations services
Autres Activités
3) production d'électricité
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Adresse
1 RTE Bellevue
53250 , Le Ham - FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1987
Siret
32338974200020
Code APE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
REP. DE MATERIEL AGRICOLE
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Adresse
RTE DE LIVET
53150 , EVRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2338
Date d'ajout
03/05/2017
Description
Transformation de la société à compter du 27/03/2017 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/03/2017 : Partant : SALIN ROLAND, Administrateur Partant : SALIN YVON, Président, Directeur général, Administrateur Changement de qualité : SALIN JEAN-MARC, Directeur général délégué, Administrateur devient Président Journal d'annonces légales : Haut Anjou du 05/05/2017
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).